KRS 0000014336
REGON01612797500000
NazwaMERIMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMERIMER
Data rejestracji 25 maj 2001 (23 lata temu) 25 maj 2001
Data usunięcia 31 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA KRAKOWSKA, 22, SĘKOCIN NOWY, 05-090, RASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1430400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4544B SZKLENIE #4544A MALOWANIE #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW"UNIMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-05-25
2002-11-13
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.000,-ZŁ
630250640
EWA KATARZYNA RYBACKA
Wspólnik
2001-05-25
2005-12-07
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.000,-ZŁ
ZDZISŁAW STANISŁAW RYBACKI
Wspólnik
2002-11-13
2002-12-16
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360.000 ZŁ
Wspólnik
2002-12-16
2004-12-30
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360.000 ZŁ
00804752100000
Wspólnik
2004-12-30
2006-10-03
2980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 430 400 ZŁ
00804752100000
SŁAWOMIR JÓZEF ŁOBODA
Wspólnik
2006-10-03
2009-08-31
2.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.430.400 ZŁ.
EWA KATARZYNA RYBACKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-25
2002-11-13
ROMUALD MUDZIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-25
2002-11-13
STEFAN ŚWIERKOT
Członek Organu Nadzoru
2001-05-25
2002-11-13
ZENON MAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-25
2002-11-13
TOMASZ PAWEŁ DANIELEWICZ
Likwidator
2006-10-03
2009-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZDZISŁAW STANISŁAW RYBACKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-25
2005-12-07
ANDRZEJ NOWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-25
2002-11-13
TOMASZ PAWEŁ DANIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-12-07
2006-10-03
2001-05-25
2004-12-30
"UNIMA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2004-12-30
2006-10-03
MERIMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-25
2005-12-07
LEGIONÓW, 6, JABŁONOWO, 05-551, JABŁONOWO, POLSKA
2005-12-07
2006-10-03
LEGIONÓW, 6, JABŁONOWO, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie