KRS 0000169612
NIP6792774541
REGON35674182900000
NazwaMMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMMS
Data rejestracji 11 sie 2003 (21 lat temu) 11 sie 2003
Data usunięcia 31 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres A. VETULANIEGO, 1A, KRAKÓW, 31-227, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #203 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #246 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH #262 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #295 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #312 WYKONAWSTWO ORAZ POMIARY SIECI I SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH #316 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #336 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAWspólnik
2003-08-11
2005-07-22
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
00804752100000
MAREK ANDRZEJ SIARA
Wspólnik
2003-08-11
2017-08-31
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
Wspólnik
2005-07-22
2017-08-31
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
00804752100000
MAREK ANDRZEJ SIARA
Likwidator
2009-07-14
2017-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK ANDRZEJ SIARA
PREZES
2003-08-11
2009-07-14
2003-08-11
2009-07-14
MMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-11
2006-01-09
K. WALLENRODA, 59, KRAKÓW, 30-867, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie