KRS 0000211815
NIP6612187889
REGON29288626000000
NazwaDEKADE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDEKADE INVEST
Data rejestracji 01 lip 2004 (20 lat temu) 01 lip 2004
Data usunięcia 01 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GULIŃSKIEGO, 30, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6612187889
data rejestracji 01 sie 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHDARIUSZ LESZEK DŻEGAN
Wspólnik
2004-07-01
2019-04-01
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA ANNA DŻEGAN
Wspólnik
2004-07-01
2010-12-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KATARZYNA DŻEGAN
Wspólnik
2010-12-14
2013-03-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ
AGNIESZKA DŻEGAN
Wspólnik
2010-12-14
2013-03-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-03-19
2019-04-01
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000,00 ZŁ
14615742900000
DARIUSZ LESZEK DŻEGAN
Prokurent
2004-07-01
2005-09-19
SAMOISTNA
STANISŁAWA ELŻBIETA KARMUSIK
Prokurent
2005-09-19
2016-09-20
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA DŻEGAN
Prokurent
2010-12-14
2016-09-20
PROKURA SAMOISTNA
ADAM ZAWRZYKRAJ
Powiernik
2015-07-13
2018-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
STANISŁAW JADCZAK
PREZES
2004-07-01
2005-09-19
DARIUSZ LESZEK DŻEGAN
PREZES
2005-09-19
2015-01-29
ZDZISŁAW STANISŁAW RYBACKI
PREZES ZARZĄDU
2015-01-29
2016-11-28
DARIUSZ LESZEK DŻEGAN
PREZES ZARZĄDU
2016-11-28
2019-04-01
2004-07-01
2009-06-23
"DKD INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-23
2015-07-13
DEKADE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-13
2018-12-21
DEKADE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie