KRS 0000152445
NIP1230029611
REGON00637201000000
Nazwa"MAŁKOWSKI-MARTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAŁKOWSKI-MARTECH
Data rejestracji 21 lut 2003 (22 lata temu) 21 lut 2003
Data usunięcia 11 mar 2010 11 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KÓRNICKA, 4, KONARSKIE, 62-035, KÓRNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 756000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1230029611
data rejestracji 07 lut 2003
status Czynny
34236000050000004550108316
42236000050000004550108366
64236000050000004550108358
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (42)
#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #232 PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #233 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #235 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU #236 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU #239 PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #242 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #244 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #245 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #271 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #273 POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #381 ZBIERANIE ODPADÓW #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #383 ODZYSK SUROWCÓW #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGODOMINIK ZBROWSKI
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
MARCIN MAŁKOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ERIC GUSTAF PHILIP JAMES DOUGLAS
Beneficjent
1968-05-01
CARL FREDRIK WILHELM A DOUGLAS
Beneficjent
1965-05-05
MAGDALENA MAŁKOWSKA POSPIECH
Członek Organu Nadzoru
2005-04-28
2010-03-11
RENATA MAŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-28
2010-03-11
MARCIN MAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-28
2009-03-20
MONIKA REZULAK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-20
2010-03-11
MARCIN MAŁKOWSKI
Wspólnik
2004-06-02
2010-03-11
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁ.
SŁAWOMIR DROGOWSKI
Wspólnik
2005-04-28
2005-06-23
ILOŚĆ - 752 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 376.000 ZŁ
SŁAWOMIR DROGOWSKI
Wspólnik
2003-02-21
2004-06-02
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 ZŁOTYCH
MAGDALENA MAŁKOWSKA POSPIECH
Wspólnik
2005-06-23
2010-03-11
580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 290000 ZŁ
Wspólnik
2008-07-10
2009-05-29
200 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 100.00,00 ZŁ.
63236044000000
RENATA MAŁKOWSKA
Wspólnik
2009-05-29
2010-03-11
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ.
DARIUSZ DORCZYŃSKI
Prokurent
2005-04-28
2009-03-20
PROKURA SAMOISTNA
ERIC GUSTAF PHILIP JAMES DOUGLAS
Beneficjent
POSIADA BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO POWYŻEJ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SZWEDZKIEJ SPÓŁCE GIEŁDOWEJ INVESTMENTAKTIEBOLAGET LATOUR. INVESTMENTAKTIEBOLAGET LATOUR POSIADA 29,4% GŁOSÓW I 9,5% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SZWEDZKIEJ SPÓŁKI GIEŁDOWEJ ASSA ABLOY AB. SPÓŁKA ASSA ABLOY AB POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SZWEDZKIEJ SPÓŁKI ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS IDDS AB. SPÓŁKA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS IDDS AB POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM POLSKIEJ SPÓŁKI ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. SPÓŁKA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ASSA ABLOY MERCOR DOORS SP. Z O.O. SPÓŁKA ASSA ABLOY MERCOR DOORS SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM "MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A.
CARL FREDRIK WILHELM A DOUGLAS
Beneficjent
POSIADA BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO POWYŻEJ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SZWEDZKIEJ SPÓŁCE GIEŁDOWEJ INVESTMENTAKTIEBOLAGET LATOUR. INVESTMENTAKTIEBOLAGET LATOUR POSIADA 29,4% GŁOSÓW I 9,5% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SZWEDZKIEJ SPÓŁKI GIEŁDOWEJ ASSA ABLOY AB. SPÓŁKA ASSA ABLOY AB POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SZWEDZKIEJ SPÓŁKI ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS IDDS AB. SPÓŁKA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS IDDS AB POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM POLSKIEJ SPÓŁKI ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. SPÓŁKA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ASSA ABLOY MERCOR DOORS SP. Z O.O. SPÓŁKA ASSA ABLOY MERCOR DOORS SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM "MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB V-CE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
SŁAWOMIR DROGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2004-06-02
ZENON MAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-02
2010-03-11
MARCIN MAŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-20
2010-03-11
DARIUSZ DORCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-20
2010-03-11
SŁAWOMIR LUBCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-20
2010-03-11
2003-02-21
2004-06-02
"MILOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-02
2005-04-28
"MARTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-21
2004-06-02
POZNAŃSKA, 3, LUBOŃ, 62-031, LUBOŃ, POLSKA
2004-06-02
2005-10-17
NIWKA STARA, 14, PUSZCZYKOWO, 62-040, PUSZCZYKOWO, POLSKA
2005-10-17
2005-11-24
KOTOWO, 40 A, POZNAŃ, 62-040, POZNAŃ, POLSKA
2005-11-24
2009-02-09
KOTOWO, 40A, POZNAŃ, 60-009, POZNAŃ, POLSKA
2009-02-09
2009-05-29
LEŚNA, 11, CZOŁOWO, 62-035, KÓRNIK, POLSKA
2009-05-29
2009-06-22
LEŚNA, 11, KONARSKIE, 62-035, KÓRNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie