KRS 0000089214
NIP8940024443
REGON19141681500000
NazwaLCF SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaLCF LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 06 lut 2002 (23 lata temu) 06 lut 2002
Data usunięcia 17 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PL.JAGIELLOŃCZYKA, 5, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 28495626,04 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 28495626,04 PLN
Wartość nominalna akcji112,99 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji252196
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIAWOJCIECH ADAM PILSKI
Prokurent
2002-02-06
2003-04-30
SAMOISTNA
RAFAŁ JAN JĘDRZEJCZYK
Prokurent
2003-02-04
2003-08-04
SAMOISTNA
PAWEŁ MAREK KRZYMIŃSKI
Prokurent
2003-08-04
2006-10-09
SAMOISTNA
KRZYSZTOF MAREK PODNIESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2003-04-07
JAN HENRYK WOJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2003-02-04
SŁAWOMIR JÓZEF ŁOBODA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2003-02-04
LIDIA MISZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2007-01-15
MACIEJ BOGUSŁAW KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2003-02-04
PAWEŁ MAREK KRZYMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-04
2003-08-04
MAŁGORZATA MARIA BOHDANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-07
2011-06-17
DAMIAN ROMAN BIESIEKIRSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-04
2006-12-19
BERNARD WALKOWIAK
Powiernik
2004-02-03
2011-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
MICHAŁ CEZARY WOJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-06
2003-02-04
MAREK GŁÓWCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-04
2006-12-19
2002-02-06
2003-02-04
BERLO POMORSKIE TOWARZYSTWO LEASINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2003-02-04
2010-04-02
LCF SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-06
2003-02-04
PLAC ORUŃSKI, 6 A, GDAŃSK, 80-056, GDAŃSK, POLSKA
2003-02-04
2003-04-07
KRZYWOUSTEGO, 1, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA
2003-04-07
2004-08-31
STARY RYNEK, 3, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2004-08-31
2006-12-19
ŁĘCZYCKA, 24, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie