KRS 0000035295
NIP7410003869
REGON51050942400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG MOSTÓW I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "BUDROMOST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG MOSTÓW I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "BUDROMOST" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 14 sie 2001 (23 lata temu) 14 sie 2001
Data usunięcia 02 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3 D, GÓRKA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 424100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWWspólnik
2001-08-14
2019-09-02
3295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 329.500,00 ZŁ
51050135100000
TERESA JANKOWIAK
Prokurent
2001-08-14
2009-03-27
PROKURA ŁĄCZNA
ALICJA IRENA MIKOŁAJSKA
Prokurent
2001-08-14
2013-02-14
PROKURA ŁĄCZNA
DANUTA ZIMOŃ
Prokurent
2009-03-27
2013-02-14
PROKURA ŁĄCZNA
ELŻBIETA JOLANTA JASZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2009-06-16
2012-06-05
KRZYSZTOF CZAJA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-05
2012-12-31
BARTOSZ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-05
2019-09-02
MAŁGORZATA GRAŻYNA KARDAS GOŁĘBIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-12-31
2019-09-02
ZDZISŁAW BINEROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-14
2019-09-02
ZENON KIEJDA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-14
2012-06-05
ALFREDA ROZUMEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-14
2009-06-16
KRYSTYNA RUTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-14
2002-12-09
ROBERT PAWEŁ SZAGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-09
2006-06-08
BERNARD WALKOWIAK
Powiernik
2013-02-14
2019-09-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA 2.PROKURA DWUOSOBOWA-PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF WINIK
DYREKTOR ZARZĄDU
2001-08-14
2008-12-05
TERESA JANKOWIAK
DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-12-05
2012-06-28
JERZY OLESZCZUK
DYREKTOR ZARZĄDU
2012-06-28
2019-09-02
2001-08-14
2013-02-14
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG, MOSTÓW I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "BUDROMOST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-14
2003-11-17
GIZEWIUSZA, 35, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
2003-11-17
2003-12-19
GÓRKA, 14-100, GÓRKA, POLSKA
2003-12-19
2006-08-23
GÓRKA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie