KRS 0000090677
NIP5780003085
REGON17028630300000
NazwaZAKŁADY MIĘSNE ELMEAT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaZAKŁADY MIĘSNE ELMEAT LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 12 lut 2002 (23 lata temu) 12 lut 2002
Data usunięcia 15 mar 2011 15 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MAZURSKA, 15A, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6604315,38 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6604315,38 PLN
Wartość nominalna akcji2,21 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2988378
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMICHALINA GAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-10
2011-03-15
KRYSTIAN JAKUB KRYCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-10
2011-03-15
MAGDALENA ZIENTARA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-10
2011-03-15
PAWEŁ SOBKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-10
2011-03-15
STANISŁAW BOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2005-08-10
JOLANTA BOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2002-07-16
TOMASZ GUTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2004-05-06
BEATA MARIA BOROWSKA HERMANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2002-07-16
PAWEŁ BARTŁOMIEJ HERMANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2002-07-16
ZBIGNIEW DĘBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2005-08-10
MARZENA KOWALSKA
Prokurent
2002-07-16
2004-12-09
MARZENA KOWALSKA
Prokurent
2005-08-10
2007-05-25
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BERNARD WALKOWIAK
Powiernik
2006-01-20
2011-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ KŁYK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-12
2004-12-09
KRZYSZTOF WALDEMAR GORZELAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-12
2002-07-16
GRZEGORZ WŁODARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-12
2002-07-16
WŁADYSŁAW BIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2004-12-09
2004-12-09
WŁADYSŁAW BIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-09
2005-08-10
ZBIGNIEW DĘBIŃSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2004-12-09
2005-08-10
EWA MOROZ
PREZES ZARZĄDU
2004-12-09
2005-08-10
MAGDALENA ZIENTARA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2005-08-10
2011-03-15
KRYSTIAN JAKUB KRYCZYŃSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2005-08-10
2011-03-15
2002-02-12
2009-05-14
ZAKŁADY MIĘSNE ELMEAT SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-12
2004-05-06
ŻEROMSKIEGO, 2, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie