KRS 0000053607
NIP7441597887
REGON51131758900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 23 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WYSZYŃSKIEGO, 37, IŁAWA, 14-200, IŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 582100,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 507095,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5821
Dane podatkowe
NIP 7441597887
data rejestracji 01 cze 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYBERNARD WALKOWIAK
NADZORCA SĄDOWY
2013-03-08
2013-07-05
JERZY EDWARD KOWALCZYK
Prokurent
2001-10-16
2006-07-28
SAMOISTNA
KRYSTYNA DANUTA DOJUTREK
Prokurent
2001-10-16
2006-07-28
SAMOISTNA
KRZYSZTOF PIASECKI
Prokurent
2005-03-02
2006-07-28
SAMOISTNA
DARIUSZ RYSZARD OBARA
Prokurent
2010-09-22
2021-09-23
SAMOISTNA
MAREK JANKIEWICZ
Prokurent
2012-12-14
2013-04-24
PROKURA SAMOISTNA
HENRYK DOBRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2006-07-28
ZDZISŁAW WIERZBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2007-05-24
ZENON RYSZARD KASTRAU
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2002-10-30
LESZEK RYSZTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2004-09-15
WŁADYSŁAW KANIUKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2012-12-06
TADEUSZ LUKAS
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2004-09-15
ANDRZEJ STANISŁAW WIDŹGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-15
2012-12-06
ANNA EWA MROZOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-15
2007-05-24
HALINA ZOFIA JANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-28
2012-12-06
ANNA JANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-24
2010-01-05
ALFONS CHODZIŃSKI
Kurator
2013-12-06
2014-06-09
BERNARD WALKOWIAK
Powiernik
2013-07-05
2021-09-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDYREKTOR ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2008-10-27
ZBIGNIEW ZIOBROWSKI
DYREKTOR ZARZĄDU
2012-12-06
2012-12-14
ROMUALD DROBYSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-06
2012-12-14
MARTA ALICJA KAWULA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2012-12-14
2013-01-30
MAREK BOGUMIŁ JANKIEWICZ
DYREKTOR ZARZĄDU
2013-04-24
2013-09-26
JERZY MICHAŁ BOGACZ
DYREKTOR ZARZĄDU
2014-06-05
2021-09-23
JERZY EDWARD KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS.TECHNICZNYCH
2006-07-28
2010-01-05
KRZYSZTOF PIASECKI
CZŁONEK ZARZĄDU - MENADŻER ZARZĄDZAJĄCY
2006-07-28
2008-10-27
HENRYK DOBRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS.FINANSÓW, MARKETINGU I ROZWOJU
2006-07-28
2010-01-05
HENRYK DOBRZYCKI
DYREKTOR ZARZĄDU
2010-01-05
2011-03-03
2001-10-16
2013-03-08
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2013-03-08
2013-07-05
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie