KRS 0000190755
NIP7441422047
REGON51060841600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DROGOWIEC" W IŁAWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "DROGOWIEC" W IŁAWIE
Data rejestracji 09 lut 2004 (21 lat temu) 09 lut 2004
Data usunięcia 23 mar 2011 23 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WYSZYŃSKIEGO, 41, IŁAWA, 14-200, IŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMIROSŁAW JANUSZ ĆWIK
Likwidator
2010-02-24
2011-03-23
JAN ADAM BARTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-09
2011-03-23
ZBIGNIEW STANISŁAW OSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-09
2011-03-23
JERZY EDWARD KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-09
2011-03-23
ZYTA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-09
2011-03-23
MARIANNA GENOWEFA DOROCIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-09
2011-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA DWUOSOBOWA
ZYGMUNT JÓZEFOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-02-09
2010-02-24
EDMUND OSTROWSKI
WICEPREZES
2004-02-09
2010-02-24
JULIANNA BARBARA KONDEJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-09
2009-02-17
AGNIESZKA JAKIELSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-17
2010-02-24
2004-02-09
2010-02-24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DROGOWIEC" W IŁAWIE
2010-02-24
2010-07-06
SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWEJ "DROGOWIEC" W IŁAWIE W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie