KRS 0000074931
NIP5780001324
REGON17000880500000
Nazwa"STOCZNIA ELBLĄG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTOCZNIA ELBLĄG
Data rejestracji 31 gru 2001 (23 lata temu) 31 gru 2001
Data usunięcia 21 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BROWARNA, 83, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1120800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3511A PRODUKCJA STATKÓW Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3511B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIIZABELA JOANNA ZALEWSKA
Wspólnik
2002-06-18
2007-02-21
2851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 142.550 ZŁ
MIASTO ELBLĄG
Wspólnik
2001-12-31
2002-06-18
9.712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 485.600 ZŁOTYCH
170747715
MIASTO TCZEW
Wspólnik
2001-12-31
2007-02-21
6.104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 305.200 ZŁOTYCH
191675273
STANISŁAW SZYSZ
Wspólnik
2002-06-18
2007-02-21
3052 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 152.600 ZŁ.
WŁADYSŁAW JAROSŁAW KORSZAŃSKI
Wspólnik
2002-06-18
2007-02-21
3051 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 152.550 ZŁ
LUCJAN SZMURŁO
Wspólnik
2002-06-18
2007-02-21
3051 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 152.550 ZŁ
BOŻENA BARTOSZEWSKA
Wspólnik
2002-06-18
2007-02-21
2851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 142.550 ZŁ
ZDZISŁAW EDWARD ZALEWSKI
Prokurent
2002-11-12
2003-02-13
PROKURA SAMOISTNA
JÓZEF GBURZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-31
2002-10-30
WŁODZIMIERZ ROMAN RICHTER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-31
2002-10-30
JERZY JÓZEF MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-31
2002-10-30
MARIUSZ PAWEŁ LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-31
2002-10-30
RYSZARD LIDZBARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-31
2007-02-21
BOŻENA BARTOSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2007-02-21
ZDZISŁAW EDWARD ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2002-11-12
STANISŁAW SZYSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2007-02-21
LUCJAN SZMURŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2002-11-12
LUCYNA KRYSTYNA SZMURŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-11-12
2007-02-21
BERNARD WALKOWIAK
Powiernik
2003-06-24
2007-02-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
WŁADYSŁAW JAROSŁAW KORSZAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-31
2002-11-12
ARKADIUSZ HENRYK KOSECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-12
2007-02-21
2001-12-31
2007-02-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-31
2007-02-21
"STOCZNIA ELBLĄG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-31
2007-02-21
BROWARNA, 83, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2001-12-31
2007-02-21
3511A - BUDOWA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH
2001-12-31
2007-02-21
3511B - REMONTY STATKÓW I INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH
2001-12-31
2007-02-21
281 - BUDOWA, REMONTY I KONSERWACJA KONSTRUKCJI STALOWYCH
2001-12-31
2007-02-21
452 - BUDOWA, MONTAŻ, REMONTY I KONSERWACJA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH
2001-12-31
2007-02-21
29 - BUDOWA SPRZĘTU I MASZYN ROLNICZYCH, TABORU TRANSPORTOWEGO LĄDOWEGO I WODNEGO ORAZ PROWADZENIE PRAC REMONTOWYCH W TYM ZAKRESIE
2001-12-31
2007-02-21
20 - PRODUKCJA W ZAKRESIE PRZEMYSŁU DRZEWNEGO I PRZETWÓRSTWA DREWNA
2001-12-31
2007-02-21
51 - PROWADZENIE HANDLU WEWNĘTRZNEGO I ZAGRANICZNEGO W ZAKRESIE OBROTU WYROBAMI I USŁUGAMI WŁASNYMI ORAZ INNYMI ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI I ROLNYMI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie