KRS 0000037396
REGON19207916500000
Nazwa"MAFAG" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMAFAG
Data rejestracji 22 sie 2001 (23 lata temu) 22 sie 2001
Data usunięcia 06 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŁĘCZYCKA, 24, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 800000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji80000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCHGRAŻYNA DOROTA OLCZYK GORYCKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2002-01-04
LUCJAN LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2002-01-04
WIESŁAWA EWA STOPA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2002-01-04
CEZARY ROBERT LASEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2002-01-04
JOLANTA SĘDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2002-01-04
DARIUSZ SALEJ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2002-04-10
RYSZARD ADAM STOPA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2006-11-06
LESZEK MARIAN ŻÓRAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2002-04-10
CEZARY ROBERT LASEK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-10
2006-11-06
BOGUSŁAW JAN MADZIĄG
Członek Organu Nadzoru
2002-04-10
2002-09-25
BERNARD WALKOWIAK
Powiernik
2004-06-22
2006-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES JEDNOOSOBOWO
MIROSŁAW JAN SMALARA
PREZES
2001-08-22
2002-03-05
ALEKSANDER JÓZEF GROSS
PREZES ZARZĄDU
2002-03-05
2002-04-10
JACEK PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-10
2003-04-01
STANISŁAW JERZY ANDRYS
PREZES ZARZĄDU
2003-04-01
2006-11-06
2001-08-22
2004-10-27
PRZEMYSŁOWA, 21, MORĄG, 14-300, MORĄG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie