KRS 0000036881
REGON19143335700000
Nazwa"PREFABET-REDA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPREFABET-REDA
Data rejestracji 20 sie 2001 (23 lata temu) 20 sie 2001
Data usunięcia 13 paź 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GNIEWOWSKA, 5, REDA, 84-240, REDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 792000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 792000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji15840
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2661B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2664Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWDANUTA LACHEWICZ
Prokurent
2001-08-20
2002-05-16
ŁĄCZNA-DWAJ PROKURENCI
GRZEGORZ ANDRZEJ MAMPE
Prokurent
2001-08-20
2002-05-16
ŁACZNA-DWAJ PROKURENCI
EUGENIUSZ BOGUSŁAW SZCZUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-05-16
HALINA DROZD
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-05-16
LESZEK SIDOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-05-16
KRYSTYNA ELŻBIETA SŁUPKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-05-16
CZESŁAW SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-05-16
JACEK STANISŁAW KOSIM
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2004-10-13
MAŁGORZATA AGNIESZKA KUREK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2004-10-13
MICHAŁ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2003-07-25
RYSZARD ADAM STOPA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2003-04-01
GERARD PIETROSIUK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2004-10-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM - UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ADAM JAKUB DRZYZGA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-20
2003-05-29
HENRYK WŁODZIMIERZ KRASKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-16
2003-09-11
HENRYKA NIEMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-16
2002-06-19
LIDIA ELŻBIETA JABŁOŃSKA HAJDUKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-19
2003-05-29
LIDIA ELŻBIETA JABŁOŃSKA HAJDUKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-05-29
2004-10-13
MAŁGORZATA AGNIESZKA KUREK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY CZASOWO DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2003-05-29
2004-10-13
TOMASZ ANDRZEJ STYBANIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-11
2004-10-13
2001-08-20
2001-11-09
GNIEWSKA, 5, REDA, 84-240, REDA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie