KRS 0000239264
NIP5862151751
REGON22008694200000
Nazwa"EASYJOB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEASYJOB
Data rejestracji 05 sie 2005 (19 lat temu) 05 sie 2005
Data usunięcia 14 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROWIEJSKA, 16, GDYNIA, 81-356, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7440Z REKLAMA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWWspólnik
2005-08-05
2008-07-29
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁ
77085039200000
MICHAŁ ROBERT KRASKA
Wspólnik
2005-08-05
2009-08-31
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ ZA UDZIAŁ
MATEUSZ WOJCIECH JABŁOŃSKI
Wspólnik
2005-08-05
2006-03-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
PAWEŁ JERZY SASIN
Wspólnik
2005-08-05
2008-07-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ARTUR GRYGORUK
Wspólnik
2005-08-05
2006-03-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
SYLWIA KUŹNIAR
Wspólnik
2008-07-29
2010-07-16
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ ZA UDZIAŁ
HENRYK WŁODZIMIERZ KRASKA
Wspólnik
2009-08-31
2017-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MICHAŁ ROBERT KRASKA
Wspólnik
2010-07-16
2017-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
HENRYK WŁODZIMIERZ KRASKA
Prokurent
2009-10-09
2017-09-14
PEŁNA, SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
MICHAŁ ROBERT KRASKA
PREZES ZARZĄDU
2005-08-05
2010-11-30
JANUSZ RYNGWELSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-30
2011-06-14
MICHAŁ ROBERT KRASKA
PREZES ZARZĄDU
2011-06-14
2017-09-14
2005-08-05
2009-08-31
WŁADYSŁAWA IV, 59, GDYNIA, 81-384, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie