KRS 0000056240
REGON01261573200000
Nazwa"BEHATON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBEHATON
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 15 mar 2006 15 mar 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEŁMŻYŃSKA, 249, WARSZAWA, 04-458, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26341500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #2663 PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440 REKLAMA #7031 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIJACK SLATTERY
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-07-29
JANUSZ POWIERŻA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-07-29
ANDRZEJ WERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-07-29
DECLAN MAGUIRE
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2004-02-05
MICHAŁ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2003-12-09
GRZEGORZ LATO
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2004-02-05
ALEKSANDER SYLWERIUSZ SZYSZKO
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2006-03-15
KRZYSZTOF ADAM STARZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2006-03-15
MARIUSZ TOMASZ BOGACZ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2006-03-15
Wspólnik
2001-11-23
2006-03-15
526.830,00 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.341.500,00 ZŁ
83000097700000
STANISŁAW LECH BRZOZOWSKI
Prokurent
2001-11-23
2002-07-29
SAMOISTNA
GRZEGORZ PIOTR LATO
Likwidator
2004-02-05
2005-05-12
BOGDAN MARIAN KĄKOLECKI
Likwidator
2004-02-05
2006-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
JADWIGA CEGŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY
2001-11-23
2003-12-09
ANDRZEJ PADUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2002-04-17
DECLAN DOYLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2002-04-17
PATRYCJA ZEP
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-17
2004-02-05
BOGDAN MARIAN KĄKOLECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-09
2004-02-05
2001-11-23
2004-02-05
"BEHATON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-23
2002-07-29
ANNOPOL, 14, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie