KRS 0000029424
REGON35091907700000
NazwaWYTWÓRNIA BETONÓW I PREFABRYKATÓW "ŁĘGPRZEM - 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYTWÓRNIA BETONÓW I PREFABRYKATÓW "ŁĘGPRZEM - 3"
Data rejestracji 30 lip 2001 (23 lata temu) 30 lip 2001
Data usunięcia 25 maj 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CIEPŁOWNICZA, 1B, KRAKÓW, 31-587, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9412000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #264 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #263 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4550 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIAGNIESZKA KATARZYNA SZTAMBEREK
Likwidator
2004-09-15
2005-05-25
STANISŁAW MAZUREK
Likwidator
2004-09-15
2005-05-25
Wspólnik
2004-08-23
2005-05-25
18824 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9412000 ZŁ.
43006697700000
GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-30
2004-08-23
18.824 ( OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET DWADZIEŚCIA CZTERY ) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.412.000 ( DZIEWIĘĆ MILIONÓW CZTERYSTA DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH )
830000977
WIESŁAW JANOSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2003-04-29
KRZYSZTOF ADAM STARZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2004-09-15
ANDRZEJ JÓZEF WERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2003-04-29
GRZEGORZ PIOTR LATO
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2004-09-15
ALEKSANDER SYLWERIUSZ SZYSZKO
Członek Organu Nadzoru
2003-04-29
2005-05-25
MARIUSZ TOMASZ BOGACZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-15
2005-05-25
LUCYNA KAZIMIERA ZAROSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-15
2005-05-25
IRENEUSZ HENRYK GACEK
Prokurent
2002-01-24
2003-07-02
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
STANISŁAW MAZUREK
PREZES
2004-06-01
2004-09-15
WŁODZIMIERZ WOJCIECH KACZMARA
PREZES
2001-07-30
2003-07-02
MARIUSZ GRZEGORZ KOCIELIŃSKI
PREZES
2003-07-02
2004-06-01
IRENEUSZ HENRYK GACEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-02
2004-09-15
2001-07-30
2004-09-15
WYTWÓRNIA BETONÓW I PREFABRYKATÓW "ŁĘGPRZEM - 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie