KRS 0000024136
NIP6312325057
REGON27759129400000
NazwaCERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCERG
Data rejestracji 02 lip 2001 (23 lata temu) 02 lip 2001
Data usunięcia 22 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PSZCZYŃSKA, 309, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 44411500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2332Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2331Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK #2349Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIASKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-07-02
2014-02-24
4.323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.161.500,00;-ZŁ
CRH KLEIWAREN BEHEER B.V.
Wspólnik
2001-07-02
2016-08-10
60000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 30.000.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-01-25
2016-08-10
24.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.250.000,00;-ZŁ
93186821000000
Wspólnik
2016-08-10
2020-04-22
84500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.250.000,00 ZŁ
51050782700000
KATARZYNA ANNA ZIĘBA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-26
2011-02-04
EWA LIS
Członek Organu Nadzoru
2003-08-26
2007-10-10
MARIUSZ ŁOJAS
Członek Organu Nadzoru
2003-08-26
2005-05-12
RAFAŁ SZERSZENIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-12
2007-05-21
JAROSŁAW ĆWIEK
Członek Organu Nadzoru
2006-03-29
2008-06-03
PRZEMYSŁAW ZBIEROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-21
2008-07-21
BEATA DYDUCH
Członek Organu Nadzoru
2008-06-03
2011-01-25
JOLANTA BARBARA NAREWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-03
2011-08-31
ADRIAN SALEJ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-21
2009-08-19
LUCYNA AGNIESZKA GRABOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-02-13
2017-08-18
KATARZYNA ANNA ZIĘBA WÓJCIK
Prokurent
2002-01-28
2003-08-26
SAMOISTNA
KRYSTYNA STANISŁAWA ŁUKASIEWICZ
Prokurent
2003-08-26
2006-03-29
SAMOISTNA
BEATA KATARZYNA BRZOZA
Prokurent
2006-03-29
2009-11-27
SAMOISTNA
ILONA URSZULA DZIDA
Prokurent
2009-11-27
2015-06-19
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ MARCIN PLOSKA
Likwidator
2017-08-18
2020-04-22
BOGDAN MARIAN KĄKOLECKI
Likwidator
2017-08-18
2020-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KATARZYNA ANNA ZIĘBA WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-02
2001-10-05
OLGIERD CIEŚLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-02
2007-10-10
GRZEGORZ MARCIN PLOSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-05
2017-08-18
MAREK JANUSZ BIENIEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-10
2009-08-19
ADRIAN BORYS SALEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-19
2013-08-07
TOMASZ WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-07
2016-01-13
PIOTR CZERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-13
2017-08-18
2001-07-02
2017-08-18
CERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie