KRS 0000005674
REGON59037099000000
NazwaZAKŁAD DRZEWNY W KONEWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD DRZEWNY W KONEWCE
Data rejestracji 04 kwi 2001 (23 lata temu) 04 kwi 2001
Data usunięcia 05 lis 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONEWKA, 97-214, SPAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3720000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAROBERT KALICKI
Likwidator
2002-06-05
2003-11-05
JAN SMARDZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-04
2001-07-31
OLGIERD KORCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-04
2002-06-05
JAN JERZY DĘDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-04
2003-11-05
ZBIGNIEW WINCENTY PRYMAS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-05
2003-11-05
KRZYSZTOF STANIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2002-06-05
WALDEMAR MATEUSZ WIŚKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-05
2003-11-05
"PAGED" S.A. W WARSZAWIE
Wspólnik
2001-04-04
2002-01-08
28.604 UDZIAŁÓW O 2.860.400 PLN
010800595
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-04-04
2003-11-05
8.501 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 850.100 PLN
TADEUSZ PYTEL
Wspólnik
2002-01-08
2003-11-05
28.604 UDZIAŁY O WARTOŚCI 2.860.400 PLN
TADEUSZ PYTEL
Prokurent
2001-04-04
2002-06-05
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ŁĄCZNIE 3. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
ZBIGNIEW STANISŁAW BŁASZKOWSKI
PREZES ZARZADU
2001-04-04
2002-06-05
BOGDAN SOŚNIAK
CZŁONEK ZARZADU
2001-04-04
2001-11-06
MIROSŁAW BURMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-06
2002-06-05
2001-04-04
2002-06-05
"PAGED" - ZAKŁAD DRZEWNY W KONEWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie