KRS 0000007416
NIP1180001851
REGON01211422000000
NazwaSTORA ENSO RECYCLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTORA ENSO RECYCLING"
Data rejestracji 25 kwi 2001 (23 lata temu) 25 kwi 2001
Data usunięcia 02 mar 2018 02 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 76, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6148500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #4010Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNESKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-10-01
2003-10-01
2.453 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 245.300 ZŁOTYCH
Wspólnik
2001-04-25
2018-03-02
61.470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.147.000 ZŁOTYCH
55041262700000
JERZY WACŁAW SZCZECIŃSKI
Wspólnik
2001-04-25
2001-11-26
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 20000 ZŁOTYCH
HANNA ALEKSANDRA SZCZEPEK
Wspólnik
2001-04-25
2004-01-10
80 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 8000 ZŁOTYCH
ZYGMUNT MAJZEL
Wspólnik
2001-04-25
2003-05-19
70 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 7000 ZLOTYCH
BOŻENA JANIKOWSKA
Wspólnik
2001-04-25
2004-01-10
35 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3500 ZŁOTYCH
TERESA JADWIGA KAMIŃSKA
Wspólnik
2001-04-25
2004-01-10
35 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3500 ZŁOTYCH
LECH JAN GRZELAK
Wspólnik
2001-04-25
2001-11-26
30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3000 ZŁOTYCH
CECYLIA GENOWEFA JACKIEWICZ
Prokurent
2005-06-14
2009-10-12
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOŻENA TERESA GAŃKO
Prokurent
2002-04-24
2009-10-12
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SŁAWOMIR KUŹMIŃSKI
Likwidator
2009-10-12
2018-03-02
JERZY JANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-25
2005-06-14
HENRYK MIKOŁAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-25
2010-11-10
JAN ERIC KARLSSON
Członek Organu Nadzoru
2001-04-25
2004-03-01
WITOLD KOSTECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-25
2001-10-01
ANNA TATARCZAK ZIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2003-10-29
KAZIMIERZ JERZY WIELECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-19
2018-03-02
MAŁGORZATA JOLANTA MAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2018-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD ARTUR WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2001-04-25
2009-10-12
CECYLIA GENOWEFA JACKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-25
2005-05-18
ANDRZEJ ZACHAREWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-25
2009-10-12
2001-04-25
2005-05-18
"INTERCELL RECYCLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-18
2009-10-12
"STORA ENSO RECYCLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-25
2005-10-26
ELBLĄSKA, 9/11, WARSZAWA, 01-747, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie