KRS 0000241200
NIP6431686117
REGON24018012800000
NazwaPLATINUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLATINUM INVESTMENT
Data rejestracji 19 wrz 2005 (19 lat temu) 19 wrz 2005
Data usunięcia 13 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 223 C, KATOWICE, 40-600, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 581000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6431686117
data rejestracji 06 paź 2005
status Czynny
54175000120000000034282811
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
85175000120000000034282738
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6831 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEEWA WERONIKA CIEŚLIK
Beneficjent
BOGNA ZUZANNA CIEŚLIK-SZLADEWSKA
Beneficjent
ANNA SŁAWOMIRA KUBOWICZ
Beneficjent
EWA WERONIKA CIEŚLIK
reprezentant
ANNA KUBOWICZ
Wspólnik
2005-09-19
2021-10-13
419 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 209.500,00 ZŁ
BARTOSZ SOBIESZCZAŃSKI
Wspólnik
2005-09-19
2011-12-22
262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 131.000,00 ZŁ.
OLGIERD CIEŚLIK
Wspólnik
2005-09-19
2017-04-26
743 UDZIAŁY ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 371.500,00 ZŁ
ALEKSANDER CIERNIAK
Wspólnik
2005-09-19
2006-12-20
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14000,00 ZŁ
EWA CIEŚLIK
Wspólnik
2017-04-26
2021-10-13
297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 148.500,00 ZŁ
BOGNA ZUZANNA CIEŚLIK SZLADEWSKA
Wspólnik
2018-09-17
2021-10-13
446 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 223.000,00 ZŁ
EWA WERONIKA CIEŚLIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BOGNA ZUZANNA CIEŚLIK-SZLADEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANNA SŁAWOMIRA KUBOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
ALEKSANDER CIERNIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-09-19
2006-10-19
ANNA KUBOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-19
2008-02-29
ANNA KUBOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-02-29
2012-08-27
ANNA KUBOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-27
2021-10-13
BARTOSZ SOBIESZCZAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-19
2008-02-29
OLGIERD CIEŚLIK
PREZES ZARZĄDU
2012-08-27
2017-04-26
EWA CIEŚLIK
PREZES ZARZĄDU
2017-04-26
2021-10-13
OLGIERD CIEŚLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-29
2012-08-27
2005-09-19
2012-08-27
STĘŚLICKIEGO, 1, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-106, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie