KRS 0000199024
NIP9491891176
REGON15025531800000
NazwaFIRST INTERNATIONAL ENERGY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIRST INTERNATIONAL ENERGY CORPORATION
Data rejestracji 18 mar 2004 (21 lat temu) 18 mar 2004
Data usunięcia 05 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOKRZYSKA, 36, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4950B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJIALMIRA L.L.C.
Wspólnik
2014-01-27
2022-04-05
12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000.000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ GÓRECKI
Wspólnik
2004-03-18
2006-08-29
5.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.625.000 ZŁ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "REMINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2004-03-18
2004-12-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25000ZŁ
008129182
MIROSŁAW MICHALSKI
Wspólnik
2004-12-31
2006-08-29
5.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.625.000 ZŁ
SOFTNET S.A.
Wspólnik
2005-07-18
2014-01-27
11.998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.999.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ GÓRECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-18
2005-11-08
MIROSŁAW JAN MICHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-18
2004-12-30
DAVID ANDREW FISHER
PREZES ZARZĄDU
2005-11-08
2006-06-29
DARIUSZ GÓRECKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-29
2013-08-19
PIOTR TADEUSZ SIKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-19
2014-01-21
MICHAŁ JÓZEF WOJNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-21
2022-04-05
ANDRZEJ PAWEŁ DOBOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-19
2014-01-21
ANDRZEJ JÓZEF WERKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-19
2014-01-21
2004-03-18
2007-02-06
"E-INTERNETS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ
2007-02-06
2013-08-19
SOFTNET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-19
2014-02-18
FIRST INTERNATIONAL ENEGRY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-18
2004-12-30
KRÓTKA, 29/31, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2004-12-30
2007-02-06
MARCELIŃSKA, 90, POZNAŃ, 60-324, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie