KRS 0000065451
REGON00827854500000
NazwaDATA TELECOMMUNICATION SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDATA TELECOMMUNICATION SYSTEMS
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 08 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres INSTALATORÓW, 9, WARSZAWA, 02-237, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6420 TELEKOMUNIKACJA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #72 INFORMATYKAALEKSANDER HALAK
Wspólnik
2001-12-13
2003-01-28
72.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.204 ZŁ
MARTYNA CEGIEŁŁA
Wspólnik
2001-12-13
2003-01-28
72.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.202 ZŁ
WOJCIECH GROMNY
Wspólnik
2001-12-13
2003-10-22
72.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.202 ZŁ
WACŁAWA TUŁAZIŃSKA
Wspólnik
2001-12-13
2002-08-27
72.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.202 ZŁ
MACIEJ ALEKSANDER BIELECKI
Wspólnik
2002-08-27
2008-09-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ LEON BIELECKI
Wspólnik
2003-01-28
2008-09-08
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH
DANUTA BŁACHNIO
Powiernik
2005-04-07
2008-09-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ALEKSANDER HALAK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2003-01-28
WOJCIECH GROMNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-13
2003-01-28
ANDRZEJ LEON BIELECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-28
2008-09-08
ROBERT WITOLD BOSEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-12
2004-08-13
PIOTR KUSZNIERUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-19
2004-09-09
PIOTR KUSZNIERUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-09
2008-09-08
ANDRZEJ PAWEŁ DOBOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-19
2004-09-09
ANDRZEJ PAWEŁ DOBOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-09
2008-09-08
2001-12-13
2004-08-13
PRUSZKOWSKA, 6 B, WARSZAWA, 02-118, WARSZAWA, POLSKA
2004-08-13
2005-01-05
MARSA, 56, WARSZAWA, 04-242, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie