KRS 0000023305
NIP5213153569
REGON01730952000000
NazwaNEXRAD TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaNEXRAD TELECOM LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 27 cze 2001 (23 lata temu) 27 cze 2001
Data usunięcia 21 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 469, WARSZAWA, 02-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 660000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCHMAREK WOŚKO
Wspólnik
2001-06-27
2013-03-28
615 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 307.500,00 PLN
JACEK BORECKI
Wspólnik
2001-06-27
2019-02-21
1069 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 534.500,00 PLN
PIOTR PAWEŁ SOBOL
Wspólnik
2011-06-15
2019-02-21
251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.500,00 PLN
JACEK BORECKI
Prokurent
2005-08-29
2011-06-15
SAMOISTNA
JANUSZ JERZY ZDEB
Prokurent
2011-06-30
2014-01-22
PROKURA SAMOISTNA - UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.
JACEK BORECKI
Prokurent
2011-08-22
2012-01-13
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM.
MACIEJ TADEUSZ CZYŻEWSKI
Likwidator
2015-10-08
2019-02-21
BARBARA GRABOWSKA
Likwidator
2015-11-20
2019-02-21
MACIEJ TADEUSZ CZYŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-01-13
2013-04-18
DARIUSZ STANISŁAW KOŚMIDER
Członek Organu Nadzoru
2012-01-13
2013-04-18
EMANUEL ZŁOTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-01-13
2013-04-18
MAREK ADOLF WOŚKO
Członek Organu Nadzoru
2003-04-01
2012-01-13
JACEK BORECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-01
2005-08-29
JANUSZ JERZY ZDEB
Członek Organu Nadzoru
2003-04-01
2005-08-29
ANDRZEJ WACŁAW SAMORAJ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-29
2012-01-13
ANDRZEJ BOCHEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-29
2012-01-13
DANUTA BŁACHNIO
Powiernik
2016-12-13
2019-02-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR PAWEŁ SOBOL
PREZES ZARZĄDU
2001-06-27
2013-09-19
JANUSZ JERZY ZDEB
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-29
2011-06-30
JACEK BORECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2013-09-19
JACEK BORECKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-19
2015-10-08
MACIEJ JANUSZ SZABRAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-13
2015-02-26
MACIEJ TADEUSZ CZYŻEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-14
2015-03-31
KAZIMIERZ TADEUSZ GOŁĘBIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-14
2015-10-08
2001-06-27
2011-08-22
MAW TELECOM SRP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-22
2015-10-08
NEXRAD TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-08
2016-12-13
NEXRAD TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-06-27
2011-06-15
CHOCIMSKA, 14, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie