KRS 0000008564
NIP5260300397
REGON01151960100000
NazwaENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC
Data rejestracji 08 maj 2001 (23 lata temu) 08 maj 2001
Data usunięcia 21 mar 2011 21 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 30, WARSZAWA, 00-450, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 83394654,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 83394654,00 PLN
Wartość nominalna akcji3,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji23827044
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEZBIGNIEW EDWARD CHROST
Prokurent
2001-05-08
2004-09-03
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK KAZIMIERZ PARKOT
Prokurent
2002-07-23
2005-04-27
ŁĄCZNA
PAWEŁ SZTANDERA
Prokurent
2009-10-21
2011-03-21
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ JÓZEF OSTROWSKI
Prokurent
2010-08-16
2011-03-21
PROKURA ŁĄCZNA
WŁADYSŁAW JANKOWSKI
Prokurent
2001-05-08
2004-09-03
PROKURA ŁĄCZNA
JANUSZ PIECZKO
Prokurent
2005-08-29
2008-05-16
ŁĄCZNA
EWA JANINA KŁOBUKOWSKA
Prokurent
2001-05-08
2001-11-10
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ KRZYSZTOF PODLASKI
Prokurent
2001-05-08
2001-06-22
PROKURA ŁĄCZNA
JÓZEF JĘDRUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-05-08
2001-06-22
WITOLD WIKTOR GRZESIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-08
2002-07-09
JAN POPCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-08
2001-06-22
SERGEY STANKEVICH
Członek Organu Nadzoru
2003-02-04
2004-09-03
NATALIA LVOVA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-04
2003-04-30
ALEXANDRE TCHEBANENKO
Członek Organu Nadzoru
2003-02-04
2004-09-03
FRANCISZEK WIERZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-30
2004-12-14
JERZY WOJCIECH KLASICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-03
2005-08-03
MAREK MROCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-03
2005-08-03
ARTUR GABOR
Członek Organu Nadzoru
2004-09-03
2007-06-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JÓZEF BRONISŁAW JĘDRUCH
PREZES ZARZĄDU
2001-05-08
2001-06-22
MAŁGORZATA BOŻENNA PIETRZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-08
2002-09-12
WIESŁAW MARIUSZ RÓŻACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-08
2001-06-22
WIESŁAW MARIUSZ RÓŻACKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-22
2005-04-27
GABRIEL ZYGMUNT KIELAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-22
2002-01-24
JERZY WOJCIECH KLASICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-24
2004-09-03
TATIANA TCHAKHOTKINA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2004-01-15
JANUSZ STEFAN ZAWADA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-27
2005-08-03
GIOVANNI BUGINI
WICEPREZS ZARZĄDU
2005-04-27
2005-08-03
MAREK KAZIMIERZ PARKOT
WICEPREZS ZARZĄDU
2005-04-27
2005-08-29
2001-05-08
2001-11-10
PRZEMYSŁOWA, 30, WARSZAWA, 00-450, WARSZAWA, POLSKA
2001-11-10
2004-04-27
MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA
2004-04-27
2005-08-05
CHEŁMŻYŃSKA, 180, WARSZAWA, 04-464, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie