KRS 0000003952
NIP6652556790
REGON31149555800000
Nazwa"ELEKTROWNIA PĄTNÓW II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEKTROWNIA PĄTNÓW II
Data rejestracji 22 mar 2001 (23 lata temu) 22 mar 2001
Data usunięcia 18 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZIMIERSKA, 45, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 750500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6652556790
data rejestracji 07 sie 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #2352Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEKATARZYNA DANUTA SOBIERAJSKA
reprezentant
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
reprezentant
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
ANNA STRIŻYK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-17
2014-10-17
TOMASZ JAN ZADROGA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-26
2017-04-11
ZYGMUNT JAN ARTWIK
Członek Organu Nadzoru
2015-11-26
2021-02-18
ELŻBIETA BOGUMIŁA NIEBISZ
Członek Organu Nadzoru
2017-04-11
2019-03-18
MARCIN WITOLD GINEL
Członek Organu Nadzoru
2019-03-18
2019-06-14
PAWEŁ ZBIGNIEW MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-06-14
2021-02-18
PAWEŁ LISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-06-14
2021-02-18
KAROL SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-22
2002-07-11
WŁODZIMIERZ BAS
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2011-09-23
HENRYK CIESZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2011-10-17
Wspólnik
2005-09-15
2018-12-03
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.500.000,00 ZŁ
30008810300000
Wspólnik
2001-03-22
2005-09-15
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.500.000,00 ZŁ
31018679500000
Wspólnik
2018-12-03
2021-02-18
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.500.000,00 ZŁ
31018679500000
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ELEKTRIM S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POPRZEZ KONTROLOWANE PRZEZ SIEBIE PODMIOTY POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A., A TA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ELEKTROWNI PĄTNÓW II SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU NIE BĘDĄCEGO PREZESEM BĄDŹ WICEPREZESEM ZARZĄDU - DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA STRIŻYK
PREZES ZARZĄDU
2001-03-22
2003-03-17
BOLESŁAW WŁADYSŁAW PIASECKI
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2003-03-17
2004-09-30
WOJCIECH ROMAN GĘBICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-17
2003-08-13
MAREK POGODOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-13
2015-02-19
ANDRZEJ STANISŁAW GRUDZIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. OPERACYJNYCH
2008-09-26
2016-01-13
ANNA STRIŻYK
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2014-10-17
2015-11-26
KATARZYNA DANUTA SOBIERAJSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-27
2021-02-18
2001-03-22
2021-02-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-22
2021-02-18
"ELEKTROWNIA PĄTNÓW II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-22
2021-02-18
KAZIMIERSKA, 45, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
2015-02-19
2021-02-18
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-02-19
2021-02-18
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-02-19
2021-02-18
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-02-19
2021-02-18
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2015-02-19
2021-02-18
2352Z - PRODUKCJA WAPNA I GIPSU
2015-02-19
2021-02-18
3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2015-02-19
2021-02-18
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2015-02-19
2021-02-18
4291Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
2015-02-19
2021-02-18
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
2015-02-19
2021-02-18
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie