KRS 0000140192
NIP7162573965
REGON43253253800000
NazwaELEKTROWNIA PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEKTROWNIA PUŁAWY
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 24 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOMUNALNA, 24, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 92148000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@ELEKTROWNIAPULAWY.PL
Dane podatkowe
NIP 7162573965
data rejestracji 17 sie 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓWWspólnik
2002-11-21
2019-01-24
92148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 92.148.000,00 ZŁ
43052890000000
Wspólnik
2012-09-19
2015-02-24
11.074 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI NOMINALNEJ 11.074.000,00 ZŁ
00056020700000
ARTUR POSŁUSZNY
Prokurent
2016-04-26
2016-09-16
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ PRZYSTUPA
Prokurent
2013-06-12
2013-07-12
ŁĄCZNA, Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY WŁADYSŁAW WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2006-09-11
ANNA KATARZYNA LACHTARA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-11
2008-09-18
MAŁGORZATA WYPYCH
Członek Organu Nadzoru
2006-09-11
2008-09-18
JOANNA LESIUK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-18
2012-09-19
MAREK KRZYSZTOF ZATORSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-18
2011-06-02
LESZEK TADEUSZ GÓRALSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-02
2012-05-31
BOŻENA ELŻBIETA KRZYSZTOŃ
Członek Organu Nadzoru
2012-05-31
2017-09-25
ROMAN JAN FORMA
Członek Organu Nadzoru
2012-09-19
2013-07-12
DARIUSZ ANDRZEJ GĘBALA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-11
2016-04-22
TOMASZ PIOTR PASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-04-22
2016-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI 2 LUB 3 CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB 1 CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ 1 CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO 1 CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
CEZARY JAN MOŻEŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2006-09-11
JULIAN RYSZARD KRAWCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - V-CE PREZES
2002-11-21
2006-09-11
WIESŁAW ADAM POLESZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-09-11
2008-09-18
GRAŻYNA BARBARA KASPRZAK SZMYŁA
PREZES ZARZĄDU
2008-09-18
2010-07-30
AGNIESZKA KOWALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-30
2015-06-19
TADEUSZ STANISŁAW ZAWACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-30
2013-08-12
PAWEŁ BIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-30
2012-05-31
PIOTR ŚWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-31
2013-02-27
ARTUR KRZYSZTOF KIN
PREZES ZARZĄDU
2013-02-27
2014-02-07
SŁAWOMIR MACIEJ PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-02
2015-02-24
2002-11-21
2012-05-31
MELAMINA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNIŚCIĄ
2002-11-21
2012-09-21
AL.1000 - LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13, PUŁAWY, 24-110, PUŁAWY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie