KRS 0000010217
REGON43227274100000
NazwaMONTEX OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMONTEX OKNA
Data rejestracji 27 kwi 2001 (23 lata temu) 27 kwi 2001
Data usunięcia 06 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MEŁGIEWSKA, 99, LUBLIN, 20-234, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2812 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #45 BUDOWNICTWO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTANTONI STRZĘCIWILK
Wspólnik
2001-04-27
2007-12-06
30 UDZIAŁÓW PO 5000 ZŁ KAŻDY RAZEM 150.000 ZŁ.
TADEUSZ MIKOŁAJ STRZĘCIWILK
Wspólnik
2001-04-27
2007-12-06
70 UDZIAŁÓW PO 5000 ZŁ KAŻDY RAZEM 350.000 ZŁ.
TADEUSZ MIKOŁAJ STRZĘCIWILK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2004-11-30
ANDRZEJ FRANCISZEK MAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2004-11-30
ANDRZEJ CYDEJKO
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2004-11-30
JAN LEON MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2004-08-06
ANTONI STRZĘCIWILK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2007-12-06
MAREK BARTOSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-30
2007-12-06
ANTONI BARA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-30
2007-12-06
TERESA HALINA WŁODARCZYK
Powiernik
2005-03-09
2007-11-22
JAN KRZYSZTOF KMIEĆ
Prokurent
2002-11-07
2004-11-30
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT BOŻEK
PREZES ZARZĄDU
2001-04-27
2004-08-06
ANDRZEJ KRZYSZTOF MAZURKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-30
2004-08-06
ANDRZEJ KRZYSZTOF MAZURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-08-06
2004-09-24
JAN LEON MAZUREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-06
2004-09-24
TADEUSZ EDWARD STUCHŁY
PREZES ZARZĄDU
2004-11-30
2007-12-06
MARIUSZ PRZYSTUPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-27
2004-08-06
WOJCIECH WYSOCKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-24
2004-11-30
2001-04-27
2007-12-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-27
2007-12-06
MONTEX OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-27
2007-12-06
MEŁGIEWSKA, 99, LUBLIN, 20-234, LUBLIN, POLSKA
2001-04-27
2007-12-06
252 - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2001-04-27
2007-12-06
2812 - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
2001-04-27
2007-12-06
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2001-04-27
2007-12-06
5246Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA
2001-11-29
2007-12-06
2852Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2001-11-29
2007-12-06
45 - BUDOWNICTWO
2001-11-29
2007-12-06
6024 - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
2001-11-29
2007-12-06
6312C - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
2001-11-29
2007-12-06
632 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie