KRS 0000031720
REGON43062085300000
NazwaMONTEX SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMONTEX
Data rejestracji 27 lip 2001 (23 lata temu) 27 lip 2001
Data usunięcia 29 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WOLIŃSKIEGO, 20, LUBLIN, 20-447, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji400,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #1411 WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #142 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7132 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPIOTR JACEK KUBECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-22
2012-05-29
ANDRZEJ VOIGT
Członek Organu Nadzoru
2003-08-22
2012-05-29
TERESA LISTOSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-22
2012-05-29
ANTONI STRZĘCIWILK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-08-22
TADEUSZ KONON
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2001-08-09
ANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-22
2012-05-29
ANDRZEJ STANISŁAW JAKUBECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-08-22
SŁAWOMIR IRENEUSZ BUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2001-08-09
WŁODZIMIERZ JAN SITKO
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-08-22
JACEK DROZD
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-08-22
ZOFIA WRÓBLEWSKA
Powiernik
2004-02-06
2012-05-24
JAN BANACH
Prokurent
2001-07-27
2003-08-22
SAMOISTNA
ZBIGNIEW MOSKAL
Prokurent
2001-08-09
2002-02-01
SAMOISTNA
STANISŁAW PETERWAS
Prokurent
2002-02-01
2003-08-22
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
TADEUSZ MIKOŁAJ STRZĘCIWILK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2001-08-09
ROMAN BRYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2001-08-09
ANDRZEJ FRANCISZEK MAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2001-08-09
WIESŁAW BRODOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2001-08-09
TADEUSZ MIKOŁAJ STRZĘCIWILK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2003-08-22
KRZYSZTOF MAKSYMIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-03
2003-08-22
MAREK CIESIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-22
2012-05-29
2001-07-27
2001-12-20
DIAMENTOWA, 6A, LUBLIN, 20-447, LUBLIN, POLSKA
2001-12-20
2003-10-01
HENRYKA WOLIŃSKIEGO, 20, LUBLIN, 20-447, LUBLIN, POLSKA
2003-10-01
2004-02-23
BYTKOWSKA, 1B, KATOWICE, 40-955, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie