KRS 0000765827
NIP7123379319
REGON38227565000000
NazwaHELVETIA INVESTMENT R. SIEJKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHELVETIA INVESTMENT R. SIEJKA I WSPÓLNICY
Data rejestracji 09 sty 2019 (6 lat temu) 09 sty 2019
Data usunięcia 23 mar 2021 23 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. RACŁAWICKIE, 8, LUBLIN, 20-037, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAAGNIESZKA TODYS
Beneficjent
PIOTR ZBIGNIEW KOWALCZYK
Beneficjent
ROBERT MARIAN SIEJKA
Beneficjent
WOJCIECH KAZIMIERZ LUTEK
Beneficjent
ROBERT MARIAN SIEJKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
Wspólnik
2019-01-09
2020-12-31
38142565500000
Wspólnik
2019-01-09
2020-12-31
36976397600000
WŁODZIMIERZ JAN SITKO
Wspólnik
2019-01-09
2020-12-31
ROBERT MARIAN SIEJKA
Wspólnik
2019-01-09
2020-12-31
AGNIESZKA TODYS
Wspólnik
2020-12-31
2021-03-23
PIOTR ZBIGNIEW KOWALCZYK
Wspólnik
2020-12-31
2021-03-23
WOJCIECH KAZIMIERZ LUTEK
Wspólnik
2020-12-31
2021-03-23
ROBERT MARIAN SIEJKA
Wspólnik
2020-12-31
2021-03-23
AGNIESZKA TODYS
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
PIOTR ZBIGNIEW KOWALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROBERT MARIAN SIEJKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH KAZIMIERZ LUTEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKE REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2019-01-09
2020-12-31
38142565500000
ROBERT MARIAN SIEJKA
Członek Organu Reprezentacji
2020-12-31
2021-03-23
2019-01-09
2020-12-31
HELVETIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-01-09
2019-01-30
UL. MATKI TERESY Z KALKUTY, 18, LUBLIN, 20-538, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie