KRS 0000078677
REGON43058071100000
NazwaMIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "MONTEX" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "MONTEX"
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 22 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres AL. ZYGMUNTOWSKIE, 5, LUBLIN, 20-101, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJLESZEK RYSZARD DUNECKI
Likwidator
2018-01-23
2022-04-22
STANISŁAW ŚWISTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2022-04-22
MARIUSZ PRZYSTUPA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2022-04-22
MAREK JERZY SPUZ VEL SZPOS
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2022-04-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE I FINANSOWE W IMIENIU KLUBU PODEJMUJE ŁĄCZNIE PREZES LUB WICEPREZES ORAZ INNY UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU.
LESZEK RYSZARD DUNECKI
PREZES
2003-01-20
2018-01-23
IRENEUSZ SAMODULSKI
PREZES
2002-01-08
2003-01-20
PAWEŁ ZBIGNIEW WÓJCIAK
CZŁONEK
2002-01-08
2003-01-20
PAWEŁ ZBIGNIEW WÓJCIAK
WICEPREZES
2003-01-20
2018-01-23
WIESŁAW BRODOWSKI
CZŁONEK
2002-01-08
2003-01-20
TOMASZ ZIARNO
CZŁONEK
2002-01-08
2003-01-20
JERZY JACEK IWANICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-20
2018-01-23
ARKADIUSZ TOMASZ BRATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-20
2018-01-23
GRZEGORZ DARIUSZ MARTYCHOWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-20
2018-01-23
WIOLETTA LUBERECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-20
2018-01-23
2002-01-08
2018-01-23
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "MONTEX"
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie