KRS 0000017660
NIP7120150125
REGON43034821000000
NazwaPGE LUBELSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPGE LUBELSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE
Data rejestracji 06 cze 2001 (23 lata temu) 06 cze 2001
Data usunięcia 17 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GARBARSKA, 21, LUBLIN, 20-340, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 84000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 84000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji840000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWWŁODZIMIERZ TOMASZ CZWÓRNÓG
Prokurent
2002-07-15
2004-12-02
SAMOISTNA
GRZEGORZ WOJCIECH DOLECKI
Prokurent
2006-09-15
2007-07-04
ŁĄCZNA
ANDRZEJ JERZY ŚCIBIOR
Prokurent
2007-11-29
2008-04-11
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ PAWEŁ MICHALSKI
Prokurent
2008-06-16
2010-09-17
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EWA JARUZELSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-19
2005-09-21
HENRYK KARPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2006-02-09
AGNIESZKA KRUPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2006-09-15
PAWEŁ PUCHER
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2006-09-15
JERZY URBANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2007-07-04
KINGA MICHAŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-15
2008-05-27
GRAŻYNA SELDER
Członek Organu Nadzoru
2006-09-15
2010-09-17
MAŁGORZATA KORNELIA KURAŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-09
2008-12-18
SŁAWOMIR LUDWIK KROKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-29
2010-09-17
WITOLD BENEDYKT PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-29
2010-09-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW TADEUSZ SZCZERBETKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-20
2010-09-17
TADEUSZ STANISŁAW SKRZYPEK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2006-03-13
TADEUSZ KARCZMARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-06
2006-03-13
WŁODZIMIERZ TOMASZ CZWÓRNÓG
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-06
2002-07-15
SŁAWOMIR PIOTR KOCIUBIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-06
2007-07-04
WIESŁAW BRODOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-15
2006-03-13
MAREK FRANCISZEK PALONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-15
2004-06-30
WŁODZIMIERZ TOMASZ CZWÓRNÓG
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-02
2006-06-28
MAREK LENART
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2006-06-07
2006-09-15
MAREK LENART
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-15
2007-07-18
2001-06-06
2008-09-11
LUBELSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie