KRS 0000251128
NIP5213392280
REGON14042571600000
Nazwa"PLATINUM HOSPITALS" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPLATINUM HOSPITALS
Data rejestracji 27 lut 2006 (19 lat temu) 27 lut 2006
Data usunięcia 04 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GOSZCZYŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 02-616, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 44190932,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 44190932,00 PLN
Wartość nominalna akcji4,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji11047733
Dane podatkowe
NIP 5213392280
data rejestracji 28 mar 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #55 HOTELE I RESTAURACJE #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHROBERT PIOTR KALOTA
Beneficjent
MICHAŁ KUCZMASZEWSKI
Beneficjent
ROBERT PIOTR KALOTA
reprezentant
MICHAŁ KUCZMASZEWSKI
reprezentant
MACIEJ WASĄŻNIK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-02
2008-05-23
JAN MARCIN SZARY
Członek Organu Nadzoru
2007-10-02
2008-05-23
ZYGMUNT WACŁAW BOSIAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-02
2015-04-17
WIESŁAW WŁADYSŁAW KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-23
2008-08-26
DARIUSZ JÓZEF MOSKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-23
2010-08-06
MAREK STEFAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-23
2015-04-17
IWONA RUDNIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-23
2010-08-06
IRENEUSZ ROMAN NAWROCKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-26
2010-08-06
KLAUDIA BEATA OLESZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-27
2007-10-02
ALINA NARUNIEC
Członek Organu Nadzoru
2006-02-27
2007-10-02
ROBERT PIOTR KALOTA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
MICHAŁ KUCZMASZEWSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
IWONA RUDNIKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-02
2012-12-13
IWONA RUDNIKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-12-13
2020-10-22
JANUSZ KAZIMIERZ KOMOSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-27
2006-12-29
MICHAŁ ADAM LASOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-29
2007-10-09
KRZYSZTOF MAREK SŁABOŃ
PREZES ZARZĄDU
2007-10-09
2008-05-23
TADEUSZ JÓZEF SAWIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-23
2012-12-13
TADEUSZ JÓZEF SAWIC
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-12-13
2016-01-18
PAWEŁ CEZARY LESZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-23
2008-08-26
WIESŁAW WŁADYSŁAW KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-26
2012-12-13
ROBERT PIOTR KALOTA
PREZES ZARZĄDU
2020-10-22
2022-10-04
2006-02-27
2008-05-23
INTRADE - PACK SPÓŁKA AKCYJNA
2008-05-23
2008-06-11
"PLATNIUM HOSPITALS" SPÓŁKA AKCYJNA
2006-02-27
2007-10-09
AL. WILANOWSKA, 206, WARSZAWA, 02-765, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie