KRS 0000034425
REGON01242573000000
NazwaKORPORACJA LEASINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKORPORACJA LEASINGOWA
Data rejestracji 08 sie 2001 (23 lata temu) 08 sie 2001
Data usunięcia 08 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASPRZAKA, 10/16, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5493000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#6521Z LEASING FINANSOWY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMAWspólnik
2001-08-08
2008-12-08
10986 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.493.000,- ZŁOTYCH
01077887800000
PAWEŁ ROBERT JAKUBCZYK
Prokurent
2001-09-05
2003-10-20
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR MIKOŁAJ ZAKRZEWSKI
Prokurent
2003-10-20
2006-05-22
PROKURA ŁĄCZNA
JOANNA JOLANTA SĘDZIKOWSKA
Prokurent
2001-09-05
2004-07-28
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR ADAM OGIŃSKI
Likwidator
2007-02-08
2008-11-24
KRZYSZTOF TADEUSZ KUROWSKI
Likwidator
2008-11-24
2008-12-08
HENRYK PIETRASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-08
2002-02-11
EWA BROZI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-24
2008-12-08
AGNIESZKA MARTA OZIĘBŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-08
2008-12-08
TOMASZ KRZYSZTOF MATULKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-08
2002-07-23
ALICJA TERESA PIETRUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2002-10-15
ANDRZEJ JERZY KUSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-08
2005-03-29
ANDRZEJ STANISŁAW KOMALA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-29
2006-12-28
SYLWIA KATARZYNA CZUNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-03-29
2008-11-24
JANINA KIEDROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-28
2008-02-20
ANDRZEJ JAN TUPAJ
Członek Organu Nadzoru
2008-02-20
2008-12-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD WIELOOSOBOWY: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; ZARZĄD JEDNOOSOBOWY: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
STANISŁAW TADEUSZ DANIS
PREZES ZARZĄDU
2001-08-08
2002-02-11
AGNIESZKA TRZEPAŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-08
2002-02-11
HENRYK PIETRASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-11
2002-05-14
JAROSŁAW PŁUCIENNIK
PREZES ZARZĄDU
2005-10-25
2006-05-22
PIOTR MIKOŁAJ ZAKRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-22
2007-02-08
MACIEJ RYSZARD DZIEWIĘCKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-14
2002-10-15
PIOTR ADAM TYRLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-14
2002-10-15
ALICJA TERESA PIETRUSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-15
2004-02-06
JANUSZ MARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-06
2005-10-25
2001-08-08
2007-01-19
BGŻ LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-19
2007-02-08
KORPORACJA LEASINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-08
2002-10-10
CHŁAPOWSKIEGO, 2, WARSZAWA, 02-787, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-10
2007-01-19
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 95, WARSZAWA, 02-722, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie