KRS 0000233163
NIP5252328731
REGON14008032900000
NazwaSIKA FONTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSIKA FONTUS
Data rejestracji 27 kwi 2005 (19 lat temu) 27 kwi 2005
Data usunięcia 15 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 12, ZŁOTORYJA, 59-500, ZŁOTORYJA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252328731
data rejestracji 12 kwi 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6491Z LEASING FINANSOWY #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHTHOMAS ADOLF
Beneficjent
1960-11-18
BJÖRN SCHNEIDER
Beneficjent
1979-10-23
THOMAS ADOLF
zgłaszający - członek zarządu
1960-11-18
BJÖRN SCHNEIDER
zgłaszający - członek zarządu
1979-10-23
EDYTA DOROTA WITCZAK
Prokurent
2006-07-24
2009-11-17
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
DORITH SALVARANI DRILL
Prokurent
2005-04-27
2007-05-07
PROKURA ŁĄCZNA
JOANNA EWA GÓRECKA
Prokurent
2005-04-27
2012-05-15
PROKURA ŁĄCZNA
JOANNA JOLANTA SĘDZIKOWSKA
Prokurent
2005-04-27
2009-11-17
PROKURA ŁĄCZNA
WOJCIECH TADEUSZ KOSIŃSKI
Prokurent
2005-04-27
2006-07-24
PROKURA ŁĄCZNA
CHRISTIAN SKALA
Prokurent
2007-05-07
2008-01-18
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA EWA BEREŻAŃSKA
Prokurent
2009-11-17
2018-02-27
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
REGINA BRANDL
Prokurent
2012-05-15
2022-04-19
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZADU LUB INNYM PROKURENTEM.
ERICH WOLF
Prokurent
2012-05-15
2022-04-19
1968-05-05
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZADU LUB INNYM PROKURENTEM.
MARTA SIENNICKA
Prokurent
2012-05-15
2015-01-27
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZADU LUB INNYM PROKURENTEM.
SIKA FONTUS HOLDING GMBH
Wspólnik
2005-04-27
2022-12-15
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
THOMAS ADOLF
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.
BJÖRN SCHNEIDER
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA TAKŻE PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY I NIE USTANOWIONO PROKURY WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
REINHARD SCHEUCHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-27
2007-05-07
ANDREA JAMNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-27
2012-05-15
GERHILD BENSCH KONIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-12
2018-02-27
PAUL GUTHANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-07
2012-05-15
SANDRA BERGER WISHOFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-15
2016-05-12
GEORG HONZIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-12
2018-02-27
THOMAS ADOLF
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-19
2022-12-15
1960-11-18
BJÖRN SCHNEIDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-19
2022-12-15
1979-10-23
BIRGIT LENZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-27
2022-04-19
1972-01-10
WILHELM KARER
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-27
2022-04-19
2005-04-27
2022-04-19
RL-FONTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-27
2007-05-07
AL. JANA PAWŁA II, 78, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
2007-05-07
2016-05-12
PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2016-05-12
2022-04-19
UL. GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie