KRS 0000116265
NIP5252192220
REGON01664792400000
NazwaREAL ESTATE MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREAL ESTATE MANAGEMENT POLAND
Data rejestracji 05 cze 2002 (22 lata temu) 05 cze 2002
Data usunięcia 22 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHMIELNA, 25, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 124500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252192220
data rejestracji 01 sty 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHEWA IZABELA SZELISKA
Prokurent
2002-06-05
2002-12-18
PROKURA SAMOISTNA
ANNA WOŹNIAK
Prokurent
2002-12-18
2006-02-22
PROKURA SAMOISTNA
ANNA KUC
Prokurent
2006-02-22
2011-08-30
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELIZA AGNIESZKA MAJEWSKA
Prokurent
2011-08-30
2019-08-13
ŁACZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT ZYGMUNT MANDŻUNOWSKI
Likwidator
2019-08-13
2020-12-22
ELIZA AGNIESZKA MAJEWSKA
Likwidator
2019-08-13
2020-12-22
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT LEASING GMBH
Wspólnik
2002-06-05
2008-01-04
249 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.500,00 ZŁOTYCH
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.P.A.
Wspólnik
2008-01-04
2009-01-30
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.500 ZŁOTYCH
UNICREDIT LEASING S.P.A.
Wspólnik
2009-01-30
2020-12-22
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO TEŻ PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT ZYGMUNT MANDŻUNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-30
2019-08-13
WIESŁAW SYLWESTER KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-19
2018-09-10
SABINE JUNGWIRTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-19
2014-05-13
GIORGIO BORIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-10
2019-08-13
MICHAEL UNTERGUGGENBERGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-05
2002-12-18
NORBERT HILLEBRAND
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-05
2002-12-18
REINHARD SCHEUCHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-05
2003-11-20
JOANNA EWA GÓRECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-05
2002-12-18
ANETA JASIOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-18
2007-05-30
ALEXANDER STICHLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-18
2008-08-19
2002-06-05
2002-12-18
"BA-CREDITANSTALT LEASING POLAND REAL ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-18
2019-08-13
REAL ESTATE MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-05
2002-12-18
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2002-12-18
2004-02-27
ŻURAWIA, 45, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
2004-02-27
2008-09-12
STAWKI, 2, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-12
2013-12-04
BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie