KRS 0000235571
NIP5272474246
REGON14016091000000
NazwaIMMOPOL ALPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIMMOPOL ALPHA
Data rejestracji 03 cze 2005 (19 lat temu) 03 cze 2005
Data usunięcia 16 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHMIELNA, 25, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6491Z LEASING FINANSOWY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHVB REAL ESTATE SERVICES GMBH
Wspólnik
2005-06-03
2017-01-16
1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ
MITHRA UNTERNEHMENSVERWALTUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Wspólnik
2005-06-03
2015-09-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
REWO UNTERNEHMENSVERWALTUNG GMBH
Wspólnik
2015-09-15
2017-01-16
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
RENATE SCHWARZENHOFER
Likwidator
2016-05-31
2017-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BRIGITTE FRUHSTORFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-03
2008-04-14
ALEXANDER REINHART MARCIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-03
2007-08-28
MACIEJ BIERNAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-28
2010-06-10
MARKUS DVORAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-28
2012-04-23
CHRISTIAN REICHL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-14
2011-01-12
GERHARD HÖFLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-10
2011-01-12
ANDREAS CHRISTIAN STEYER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-12
2012-04-23
HUBERT PROSSEGGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-12
2012-04-23
NIKOLAUS SEIFERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-23
2014-11-17
RENATE MONIKA SCHWARZENHOFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-23
2016-05-31
2005-06-03
2016-05-31
IMMOPOL ALPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-03
2005-06-24
PAŃSKA, 77, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2005-06-24
2007-02-06
PAŃSKA, 77/79, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2007-02-06
2009-12-21
WSPÓLNA, 47/49, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-21
2012-08-06
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
2012-08-06
2014-01-28
BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie