KRS 0000306763
NIP5252428102
REGON14145953900000
NazwaLEO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLEO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEASING
Data rejestracji 27 maj 2008 (16 lat temu) 27 maj 2008
Data usunięcia 30 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres CHMIELNA, 25, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6491Z LEASING FINANSOWYWspólnik
2008-05-27
2015-12-30
14077795800000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ: LEO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI W LEO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU LEO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ROBERT ZYGMUNT MANDŻUNOWSKI, ELIZA AGNIESZKA MAJEWSKA. PROKURENCI W LEO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: GERARD DOMAŃSKI, RODZAJ PROKURY: ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2008-05-27
2015-12-30
14077795800000
2008-05-27
2008-09-12
STAWKI, 2, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-12
2013-11-20
BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie