KRS 0000033310
REGON01081579200000
Nazwa"BA - CREDITANSTALT - LEASING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBA - CREDITANSTALT - LEASING POLAND
Data rejestracji 03 sie 2001 (23 lata temu) 03 sie 2001
Data usunięcia 27 lis 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2277000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-08-03
2002-02-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 PLN
01151891000000
Wspólnik
2002-02-21
2003-05-14
207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.277.000 ZŁOTYCH
35053562600000
Wspólnik
2003-05-14
2003-11-27
207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.277.000 ZŁOTYCH
00138821300000
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT LEASING GMBH
Wspólnik
2001-08-03
2003-01-09
157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.727.000 PLN
ARKADIUSZ RYSZARD KRZEMIŃSKI
Prokurent
2003-02-13
2003-11-27
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ KAZIMIERZ CZUBA
Prokurent
2003-02-13
2003-11-27
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW PIOTR KOŃCZEWSKI
Prokurent
2001-08-03
2003-02-13
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA EWA GÓRECKA
Prokurent
2001-08-03
2003-05-14
PROKURA SAMOISTNA
HELMUT HORVATH
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2003-11-27
1954-06-22
ORTWIN KLAPPER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2003-02-13
HEINZ KUNESCH
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2003-02-13
MICHAEL HACKL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2003-02-13
UDO CLESIUS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2003-02-13
PAUL WERNER SUSS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2003-02-13
MARIUSZ CEZARY GRENDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2003-11-27
FRIEDRICH RACHER
Członek Organu Nadzoru
2003-02-13
2003-11-27
WOJCIECH KRZYSZTOF SOBIERAJ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-13
2003-11-27
NIELS LUNDORFF
Członek Organu Nadzoru
2003-02-13
2003-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ TEŻ PRZEZ PREZESA ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
OLAV ROBERT NEMLING
PREZES ZARZĄDU
2001-08-03
2001-09-20
EWA IZABELA SZELISKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-03
2003-11-27
MAREK ROBERT JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-03
2001-09-20
ROBERT BIEŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-20
2003-11-27
MIECZYSŁAW WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-20
2003-11-27
2001-08-03
2003-05-14
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie