KRS 0000030805
REGON01309524600000
NazwaASSET SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaASSET
Data rejestracji 25 lip 2001 (23 lata temu) 25 lip 2001
Data usunięcia 18 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MARYNARSKA, 10, WARSZAWA, 00-976, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 8000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji155000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7320B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMIADAM BARTOSZ PARFINIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2002-09-18
MAREK PYŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2001-10-25
TOMASZ WŁADYSŁAW TELEJKO
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2002-09-18
CZESŁAW KAZIMIERZ KUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2001-10-25
EWA MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2002-09-18
ROBERT PIOTR RAJCZAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2003-02-03
GRZEGORZ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2002-09-18
JACEK MOŚCICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2002-09-18
TOMASZ ĆWINTAL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2003-02-03
ADAM ALEKSANDER SŁUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2002-10-22
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI
Likwidator
2005-10-11
2007-11-09
MARCIN JACEK HAJDUGA
Likwidator
2007-11-09
2007-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ALFRED KRZYSZTOF ADAMIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-25
2002-02-07
ALFRED KRZYSZTOF ADAMIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-07
2002-12-09
JAROSŁAW LECH BIERNACKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-25
2003-02-03
GRZEGORZ DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-25
2002-02-07
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-03
2005-10-11
ANDRZEJ JERZY WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-09
2003-02-03
PIOTR JAN WIELOWIEYSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-03
2003-03-18
MAREK PYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-25
2001-10-25
2001-07-25
2003-02-03
PBK ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
2003-02-03
2005-10-11
ASSET SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-25
2003-05-23
SZYMCZAKA, 5, WARSZAWA, 01-227, WARSZAWA, POLSKA
2003-05-23
2004-11-19
WROTKOWA, 14, WARSZAWA, 02-553, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie