KRS 0000025792
REGON01123529800000
NazwaPOLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 19 paź 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GROCHOWSKA, 316 / 320, WARSZAWA, 03-839, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2388000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2388000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,99 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1200000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#3340Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO #3320A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DO TELEFONI I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7440Z REKLAMA #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #2960Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJMONIKA AGNIESZKA CHOJNACKA
Prokurent
2003-07-21
2004-09-14
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOLESŁAW KONRAD ŁOMNICKI
Prokurent
2004-09-14
2005-10-19
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HENRYK ANTONI OGRYCZAK
Prokurent
2003-07-21
2003-09-02
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELŻBIETA BARBARA POLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-10-21
JACEK TOMASZ KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2003-06-06
ANDRZEJ JARZYNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-10-21
ANDRZEJ PIRASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2003-11-20
ARKADIUSZ TOMASZ DEPTUŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2002-10-21
BEATA AGNIESZKA WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2002-10-21
KAZIMIERZ SZPAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2002-10-21
TOMASZ PIERSA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-14
2004-10-19
ANNA SKROCKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-19
2004-12-03
ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-21
2003-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES SPÓŁKI.
WALDEMAR TADEUSZ JAROSZ
PREZES
2001-07-09
2003-04-29
KATARZYNA WASILEWSKA
CZŁONEK
2001-07-09
2003-04-29
ADAM KAZIMIERZ KRYNICKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-04-29
2005-10-19
JOLANTA BOŻENA AUSZ
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-04-29
2004-01-13
WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF PAWŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-13
2005-10-19
2001-07-09
2003-09-08
GROCHOWSKA, 316/320, WARSZAWA, 04-839, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie