KRS 0000084189
NIP6371923067
REGON35720321200000
NazwaEMALIA OLKUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMALIA OLKUSZ
Data rejestracji 24 sty 2002 (23 lata temu) 24 sty 2002
Data usunięcia 16 kwi 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA 1000-LECIA, 15A, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25742640,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6371923067
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (47)
#2411Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2872Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2921Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4012Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4013Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4022Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNAPIOTR ZYMEK
Beneficjent
MARIUSZ HERZOG
reprezentant
PIOTR ZYMEK
reprezentant
Wspólnik
2002-01-24
2004-12-09
23982 UDZIAŁÓW (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT DWA) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25723333,02 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TRZY ZŁOTE 02/100)
27156951400000
ILCUS POLISH INVESTMENT B.V. (BESLOTEN VENNOOTSCHAP)
Wspólnik
2006-10-12
2007-12-04
23983 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25724405,63 ZŁ
ALLUFLON SPA (SOCIETA PER AZIONI)
Wspólnik
2006-10-12
2007-11-28
5.995 (PIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.430.296,95 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH 95/100)
Wspólnik
2007-12-04
2008-04-16
8400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9009924 ZŁ.
01096460600000
ILCUS POLISH INVESTMENTS BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Wspólnik
2007-12-04
2008-04-16
15600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16732716 ZŁ
JAROSŁAW KOPERA
Wspólnik
2004-12-09
2006-10-12
23983 UDZIAŁY (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT TRZY) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25724405,63 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆ ZŁOTYCH 63/100)
ALEKSANDRA MAŁGORZATA POSEŁEK
Prokurent
2002-01-24
2003-07-21
SAMOISTNA
IZABELLA BEATA PRZYBYLSKA
Prokurent
2003-10-09
2003-11-21
SAMOISTNA
TOMASZ ŁYCZKO
Prokurent
2003-11-21
2004-08-20
SAMOISTNA
KRZYSZTOF PŁOTNICKI
Prokurent
2003-11-21
2004-08-20
SAMOISTNA
ALDONA KOPER DĄBROWSKA
Prokurent
2003-10-09
2004-08-20
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW HUDZIK
Prokurent
2003-10-09
2003-11-21
SAMOISTNA
EDYTA ŁASIŃSKA
Prokurent
2004-10-15
2008-04-16
SAMOISTNA
ARTUR JAROSŁAW BORKOWSKI
Prokurent
2007-11-28
2008-04-16
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ ŁYCZKO
Prokurent
2004-10-15
2007-11-02
SAMOISTNA
BOŻENA KALEMBA
Prokurent
2004-10-15
2008-04-16
SAMOISTNA
AGNIESZKA KRÓLICA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-26
2007-03-29
TOMASZ JACEK JACHNA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2007-03-29
JAROSŁAW GRZEGORZ KOPERA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2007-03-29
BOGUSŁAW WASILEWKO
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2003-05-08
HENRYK WALTER PILARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2002-05-07
JACEK ROBERT DZUDZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2002-10-29
BOGDAN HANZELKO
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2003-08-26
DOMINIK FILIP KOPERA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2004-01-28
TOMASZ BENEDYKT FRANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2003-08-26
TADEUSZ WIKALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-26
2004-01-28
PIOTR ZYMEK
Beneficjent
SYNDYK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ HENRYK KASZTENNY
PREZES
2002-01-24
2003-10-09
JANUSZ HENRYK KASZTENNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2003-11-21
TOMASZ JACHNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-04
2008-04-16
ALDONA KOPER DĄBROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-20
2005-09-20
MICHELE MONTAGNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-29
2007-11-28
GRZEGORZ DAWID
PREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2004-01-28
DOMINIK KOPERA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-28
2008-04-16
2007-05-07
2007-06-12
1000-LECIA, 15A, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
2002-01-24
2007-05-07
PARTYZANTÓW, 8, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
2002-01-24
2003-10-09
OLKUSKA FABRYKA NACZYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-09
2004-01-28
OLKUSKA FABRYKA NACZYŃ "EMALIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie