KRS 0000115890
NIP6371849448
REGON35701131700000
NazwaZAKŁAD NARZĘDZIOWY "OL-NAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD NARZĘDZIOWY "OL-NAR"
Data rejestracji 11 cze 2002 (22 lata temu) 11 cze 2002
Data usunięcia 29 kwi 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. 1000-LECIA, 15 d, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 895621,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2940A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4020B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5161Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁAWspólnik
2002-06-11
2009-04-29
167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 895621,00 ZŁ
27156951400000
JERZY ŁAPAJ
Prokurent
2002-06-11
2003-10-07
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ KRAWCZYK
Prokurent
2003-10-07
2008-09-24
SAMOISTNA
BARBARA KOŁODZIEJCZYK
Likwidator
2008-09-24
2009-04-29
DARIUSZ JANUS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2003-10-07
TOMASZ FRANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2003-10-07
HUBERT NIEWIARA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2005-08-01
MAGDALENA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2005-08-01
EDWARD WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2004-09-23
MICHAŁ FEIST
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2005-08-01
PAWEŁ WITOLD MARCHAJ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-01
2009-04-29
ANDRZEJ PAWEŁ KOŁODZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-01
2006-03-07
IRENEUSZ MOLENDA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-01
2006-03-07
DARIUSZ ŁUKASZ SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-07
2009-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB JEDNOOSOBOWO PROKURENT.
FRANCISZEK KORDASZEWSKI
PREZES
2002-06-11
2003-10-07
JERZY ŁAPAJ
PREZES
2003-10-07
2005-03-14
EDWARD WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-14
2006-03-07
ANDRZEJ STEFAN BALMAS
PREZES
2006-03-07
2006-05-31
IRENEUSZ SALETRA
PREZES
2006-05-31
2006-08-31
ANDRZEJ PAWEŁ KOŁODZIEJ
PREZES
2006-08-31
2008-09-24
2002-06-11
2008-09-24
ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "OL-NAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-11
2008-09-24
PARTYZANTÓW, 8, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie