KRS 0000294418
NIP6792970383
REGON12059471300000
NazwaDRUKARNIA KLUB KONARSKI I WSPÓLNICY SPOŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDRUKARNIA KLUB KONARSKI I WSPÓLNICY SPOŁKA KOMANDYTOWA
Data rejestracji 07 gru 2007 (17 lat temu) 07 gru 2007
Data usunięcia 14 mar 2017 14 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres NADWIŚLAŃSKA, 1, KRAKÓW, 30-527, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6792970383
data rejestracji 01 cze 2008
status Czynny
50124044321111001018584755
PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18
ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
TOMASZ BENEDYKT FRANKIEWICZ
Beneficjent
TOMASZ BENEDYKT FRANKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH KULASA
Wspólnik
2007-12-07
2012-07-23
MAGDALENA KULASA
Wspólnik
2007-12-07
2012-07-23
TOMASZ FRANKIEWICZ
Wspólnik
2007-12-07
2017-03-14
MACIEJ ZIENTARA
Wspólnik
2007-12-07
2017-03-14
PIOTR KONARSKI
Wspólnik
2007-12-07
2012-07-23
DOMINIK KOPERA
Wspólnik
2007-12-07
2008-11-24
KATARZYNA KONARSKA
Wspólnik
2007-12-07
2017-03-14
PAWEŁ KONARSKI
Wspólnik
2012-07-23
2017-03-14
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ BENEDYKT FRANKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZE PROWADZĄ SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH, Z ZASTRZEŻENIEM SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK ALBO PROKURENT.
PIOTR KONARSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-07
2012-07-23
PAWEŁ KONARSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-07-23
2017-03-14
WOJCIECH KULASA
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-07
2012-07-23
MAGDALENA KULASA
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-07
2012-07-23
2007-12-07
2012-07-23
WOJCIECH KULASA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie