KRS 0000321423
NIP6762391077
REGON12085002700000
NazwaPROJEKT NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROJEKT NADWIŚLAŃSKA
Data rejestracji 13 sty 2009 (16 lat temu) 13 sty 2009
Data usunięcia 26 mar 2020 26 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NADWIŚLAŃSKA, 3, KRAKÓW, 30-527, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762391077
data rejestracji 04 mar 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ BENEDYKT FRANKIEWICZ
reprezentant
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
ANNA KATARZYNA BURDA
Prokurent
2017-08-01
2020-03-26
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA KONARSKA
Wspólnik
2009-01-13
2018-10-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
TOMASZ FRANKIEWICZ
Wspólnik
2009-01-28
2017-11-06
115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.750 ZŁ
SUPERKONSTELACJA LIMITED SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI
Wspólnik
2009-01-28
2014-06-24
685 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.250 ZŁ
Wspólnik
2014-06-24
2017-11-06
685 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34250 ZŁ
35631178000000
MACIEJ ZIENTARA
Wspólnik
2017-11-06
2019-11-06
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁ
Wspólnik
2019-11-06
2020-03-26
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁ.
14095535400000
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO SUPERKONSTELACJA LIMITED. SUPERKONSTELACJA LIMITED POSIADA 49,94% GŁOSÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO TETRAPONERA LIMITED, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PORTFEL INWESTYCYJNY SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. MACIEJ ZIENTARA POSIADA 22,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO TETRAPONERA LIMITED, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PORTFEL INWESTYCYJNY SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT.
AGNIESZKA ANNA GOJNY ZIENTARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-10
2018-10-04
PAWEŁ KONARSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-13
2014-10-10
TOMASZ BENEDYKT FRANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-10-10
2020-03-26
2009-01-13
2010-09-17
WENECJA, 3, KRAKÓW, 31-117, KRAKÓW, POLSKA
2010-09-17
2015-09-04
STEFANA BATOREGO, 25, KRAKÓW, 31-135, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie