KRS 0000126668
REGON01518716500000
NazwaFOXONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFOXONE
Data rejestracji 13 sie 2002 (22 lata temu) 13 sie 2002
Data usunięcia 18 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAADAM KAZIMIERZ KRYNICKI
Wspólnik
2002-08-13
2003-03-03
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400 ZŁ
MAGDALENA KRYSTYNA RZYMOWSKA
Wspólnik
2002-11-26
2003-03-03
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650 ZŁ
FOXONE B.V.
Wspólnik
2002-11-26
2006-04-19
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
JANUSZ JÓZEF KRUCZEK
Wspólnik
2003-03-03
2005-07-27
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050 ZŁ
Wspólnik
2006-04-19
2006-06-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁ
14000273700000
Wspólnik
2006-04-19
2006-06-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁ
30007226600000
Wspólnik
2006-06-14
2007-07-18
1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁ
01096054800000
Wspólnik
2006-06-14
2007-01-08
490 UDZIAŁÓW WŁASNYCH NABYTYCH W CELU UMORZENIA O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24 500 ZŁ
01518716500000
Wspólnik
2007-07-18
2007-12-18
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
89052898000000
KAROLINA SKRZYPKOWSKA
Prokurent
2006-06-30
2007-12-18
SAMOISTNA
KAROLINA KOMOROWSKA
Prokurent
2003-11-24
2003-12-12
SAMODZIELNA
ANNA KATARZYNA BURDA
Prokurent
2006-06-14
2006-06-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR MICHAŁ WDOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-19
2006-06-30
PAWEŁ URSYN POKOJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-19
2006-06-30
MAGDALENA KRYSTYNA RZYMOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-13
2003-04-08
TADEUSZ JERZY KRUCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-08
2003-12-12
CEZARY GRZEGORZ OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-30
2007-12-18
KAROLINA KOMOROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-12
2005-07-27
PIOTR KAZIMIERZ MORAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-27
2006-04-19
OLGA BOGDANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-27
2006-04-19
2002-08-13
2003-04-08
S.M.E.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-13
2003-03-03
FUCIKA, 47, WARSZAWA, 02-929, WARSZAWA, POLSKA
2003-03-03
2006-04-19
IŁŻECKA, 26, WARSZAWA, 02-135, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie