KRS 0000269360
NIP1132645444
REGON14078530800000
Nazwa"FABRYKA PZO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFABRYKA PZO
Data rejestracji 08 gru 2006 (18 lat temu) 08 gru 2006
Data usunięcia 16 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132645444
data rejestracji 15 gru 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKWspólnik
2006-12-08
2007-06-14
687.720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34 386 000 ZŁOTYCH
89052898000000
Wspólnik
2007-06-14
2013-08-30
687 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34 386 000 PLN
02047331000000
PROGRESS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2013-08-30
2018-03-01
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00 ZŁ
141657274
Wspólnik
2018-03-01
2019-07-16
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
01096460600000
PIOTR JANCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-09
2016-04-26
MARIUSZ BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-09
2019-07-16
MARIUSZ ROMUALD OMIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-09
2019-07-16
MONIKA AGNIESZKA BŁOCIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-26
2019-07-16
BOLESŁAW KONRAD ŁOMNICKI
Prokurent
2007-01-29
2008-09-30
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN GRABOŃ
PREZES ZARZĄDU
2006-12-08
2007-01-29
MARCIN RULNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-08
2008-08-19
MACIEJ JAN PIETRAS
PREZES ZARZĄDU
2009-11-30
2019-07-16
ROMUALD WIESŁAW GROCHOCKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-29
2008-06-11
RAFAŁ MATEUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2008-06-11
2009-11-30
2006-12-08
2008-11-06
GROCHOWSKA, 316/320, WARSZAWA, 03-839, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie