KRS 0000243171
NIP5482456119
REGON24019387500000
NazwaGARBARNIA SKOTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGARBARNIA SKOTAN
Data rejestracji 12 paź 2005 (19 lat temu) 12 paź 2005
Data usunięcia 29 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 10, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2805350,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5482456119
data rejestracji 14 lis 2005
status Czynny
02160014621882017060000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJAROSŁAW MICHAŁ GIBAS
Prokurent
2006-01-18
2006-04-12
PROKURA SAMOISTNA
DANUTA MICHALSKA
Prokurent
2006-10-09
2009-07-30
PROKURA SAMOISTNA
IZABELA PAWERA
Prokurent
2015-06-24
2016-09-14
PROKURA SAMOISTNA
KAMIL DOMINIK DOBIES
Członek Organu Nadzoru
2007-06-25
2011-09-30
KARINA WŚCIUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-14
2016-05-30
JAKUB KAMIL NADACHEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-29
2019-07-29
JAN GRABOŃ
Członek Organu Nadzoru
2016-05-30
2019-07-29
RAJMUND GRAL
Członek Organu Nadzoru
2016-05-30
2019-07-29
MAREK PAWEŁCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-14
2016-05-30
WOJCIECH SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-14
2008-07-29
Wspólnik
2005-10-12
2006-07-24
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
07062934400000
Wspólnik
2006-07-24
2007-06-25
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN.
34005444900000
Wspólnik
2007-06-25
2016-07-12
56.107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.805.350,00 ZŁOTYCH
87001259300000
Wspólnik
2016-07-12
2017-10-17
56.107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.805.350,00 ZŁ
34137998100000
Wspólnik
2017-10-17
2019-07-29
56.107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.805.350,00 ZŁ
34137998100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
PIOTR ARCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-12
2006-04-12
ANDRZEJ ŁATKA
PREZES ZARZĄDU
2006-04-12
2006-11-22
ALEKSANDER MACIEJOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-22
2015-12-28
ROBERT FAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-08
2019-07-29
PAWEŁ JAKUB PUSZCZYŃSKI
WICEPREZES
2016-05-30
2017-03-15
KRZYSZTOF ĆWIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-21
2019-07-29
2005-10-12
2019-07-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-12
2019-07-29
GARBARNIA SKOTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-12
2019-07-29
FABRYCZNA, 10, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA
2015-06-24
2019-07-29
1511Z - WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH
2015-06-24
2019-07-29
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-06-24
2019-07-29
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-06-24
2019-07-29
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie