KRS 0000037467
NIP8880205861
REGON91009645800000
NazwaZAKŁAD MECHANICZNY "AZOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaZAKŁAD MECHANICZNY "AZOMET" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 05 wrz 2001 (23 lata temu) 05 wrz 2001
Data usunięcia 04 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TORUŃSKA, 278, WŁOCŁAWEK, 87-805, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 363900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2571Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2814Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEBOGUMIŁ ANTONI STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2004-11-16
KINGA IZABELA STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2009-04-21
MIROSŁAW RYSZARD WIĘCKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2007-03-28
GRZEGORZ JERZY STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2008-05-21
GRZEGORZ PIOTR STANISŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-02
2005-04-28
MARZENA WOJTUŚ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-16
2005-04-28
ROMAN JAN RYDZ
Członek Organu Nadzoru
2005-04-28
2007-03-28
HANNA MIECZYSŁAWA MACIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-28
2011-10-05
MARZENA WOJTUŚ
Członek Organu Nadzoru
2008-05-21
2011-10-05
JAN ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-05
2004-03-25
ANDRZEJ AKSANOWSKI
Prokurent
2007-03-28
2009-10-26
SAMOISTNA
ANDRZEJ BALTAZAR ZIELIŃSKI
Prokurent
2011-10-05
2011-11-02
PROKURA SAMOISTNA
ZAKŁADY AZOTOWE "ANWIL" S.A. WE WŁOCŁAWKU
Wspólnik
2001-09-05
2004-03-25
262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.200,-ZŁ.
910128477
Wspólnik
2004-03-25
2006-05-11
3261 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 326100
01552878400000
Wspólnik
2006-05-11
2011-10-05
3366 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 336 000,00 ZŁ
34013393000000
PAWEŁ BUDZISZEWSKI
Wspólnik
2011-10-05
2012-08-13
3366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 336.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-08-13
2013-02-20
3366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 336.000,00 ZŁ
34013393000000
PAWEŁ BUDZISZEWSKI
Wspólnik
2013-02-20
2020-12-04
3366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 336.000,00 ZŁ
JACEK MAREK CĘDROWSKI
Powiernik
2011-11-02
2018-02-12
KAMIL DOMINIK DOBIES
Powiernik
2018-02-12
2020-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
BOGUMIŁ ANTONI STOLARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW ZAGRANICZNYCH
2005-04-28
2007-03-28
WIESŁAW MICHAŁ BIENIEK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-05
2005-06-09
GRZEGORZ DYLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-05
2007-03-28
EUGENIUSZ SZELIGOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-05
2005-08-23
MAŁGORZATA LIDIA STOLARCZYK
I VICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-02
2011-05-16
BOGUMIŁ ANTONI STOLARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-03-28
2011-10-05
MARZENA WOJTUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-28
2006-05-11
KAROL STEFAN DYTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-28
2007-03-28
ANDRZEJ AKSANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2007-03-28
KINGA IZABELA STANISŁAWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-21
2011-05-16
2001-09-05
2011-11-02
ZAKŁAD MECHANICZNY "AZOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-05
2006-05-11
TORUŃSKA, 222, WŁOCŁAWEK, 87-805, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie