KRS 0000181956
NIP8790179516
REGON87055079300000
NazwaBIURO USŁUG TECHNICZNYCH, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI-TORUŃSKI KLUB TECHNIKA NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaBIURO USŁUG TECHNICZNYCH, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI-TORUŃSKI KLUB TECHNIKA NOT
Data rejestracji 03 gru 2003 (21 lat temu) 03 gru 2003
Data usunięcia 16 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIERNIKARSKA, 6, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8790179516
data rejestracji 05 lut 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEFEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT RADA TORUŃSKA
Wspólnik
2003-12-03
2021-02-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
870001862
ANNA MARIA GURANOWSKA
Prokurent
2003-12-03
2016-04-15
SAMOISTNA
ANDRZEJ KAZIMIERZ GLONEK
Prokurent
2016-04-15
2017-02-24
SAMOISTNA
KAZIMIERZ CYNK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-03
2021-02-16
MIECZYSŁAW MURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-03
2005-10-26
JERZY JACEK RYBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-03
2013-03-07
ANDRZEJ KRAWULSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-07
2021-02-16
EDWARD NOSOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-10-26
2012-12-21
MAŁGORZATA TRENDEL
Członek Organu Nadzoru
2012-12-21
2021-02-16
ANDRZEJ JAN ŚLIZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-12-21
2021-02-16
WIESŁAW ADAM CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2012-12-21
2021-02-16
KAMIL DOMINIK DOBIES
Powiernik
2017-02-24
2021-02-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY
PAWEŁ PIOTR PIOTROWIAK
PREZES
2003-12-03
2013-03-07
JERZY TADEUSZ PIOTROWIAK
PREZES
2013-03-07
2014-07-07
ANDRZEJ KAZIMIERZ GLONEK
PREZES
2014-07-07
2015-12-04
ANNA MARIA GURANOWSKA
PREZES
2015-12-04
2016-06-24
2003-12-03
2017-02-24
BIURO USŁUG TECHNICZNYCH, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI-TORUŃSKI KLUB TECHNIKA NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-03
2010-09-22
PL. ŚW. KATARZYNY, 3, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie