KRS 0000012502
NIP8790166933
REGON00137608400000
NazwaTARGI TORUŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTARGI TORUŃSKIE
Data rejestracji 15 maj 2001 (23 lata temu) 15 maj 2001
Data usunięcia 31 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZOSA CHEŁMIŃSKA, 27, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9657620,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@TARGITORUNSKIE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWBENEDYKT WIKTOR OSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-17
2009-07-27
EWA MARIA KOSSAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-03-08
2017-10-31
ANDRZEJ KAZIMIERZ GLONEK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-27
2017-10-31
IWONA KOTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-02
2006-05-17
ROMAN WŁODZIMIERZ WELTER
Członek Organu Nadzoru
2004-03-02
2006-05-17
EDWARD KAZIMIERZ OLKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-02
2006-05-17
ROMUALD MARIA MECHLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-30
2012-06-05
JERZY WŁADYSŁAW DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-05
2015-10-29
PIOTR MATEUSZ CYMERMAN
Członek Organu Nadzoru
2012-06-05
2015-10-29
MIKOŁAJ BOGDANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-10-29
2016-02-04
GMINA MIASTA TORUŃ
Wspólnik
2001-05-15
2017-10-31
9562 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.657.620,00 ZŁ
000596903
ADAM TOMASZ BENSCH
Prokurent
2001-05-15
2005-12-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPDKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KAZIMIERZ ZAWAL
PREZES ZARZĄDU
2001-05-15
2017-10-31
2001-05-15
2003-08-26
TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "MIASTO-HANDEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-26
2005-10-27
MIASTO-HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie