KRS 0000006824
NIP8790007324
REGON87020729100000
NazwaBIOGAZ INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOGAZ INWESTOR
Data rejestracji 09 kwi 2001 (23 lata temu) 09 kwi 2001
Data usunięcia 07 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUDZIĄDZKA, 159, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5164020,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHRYSZARD OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-11-30
2016-11-07
ANDRZEJ WŁADYSŁAW PIETROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-29
2016-11-07
ANDRZEJ KAZIMIERZ GLONEK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-10
2015-11-30
RUDOLF LANC
Członek Organu Nadzoru
2008-07-10
2009-07-03
GRZEGORZ MARIAN BROŻEK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-10
2009-12-23
WOJCIECH MACIEJ JAWOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-10
2009-07-03
ROMANA ZUZANNA WASILEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-03
2010-02-24
JERZY MIECZYSŁAW TRELA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-03
2014-07-01
PIOTR ROZWADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-12-23
2016-11-07
JANUSZ WŁADYSŁAW SZPADZIK
Członek Organu Nadzoru
2010-02-24
2011-02-03
GMINA MIASTA TORUŃ
Wspólnik
2001-04-09
2016-11-07
8.667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.680.180 ZŁ
000596903
ROMAN JACEK KUCZKOWSKI
Prokurent
2007-08-30
2008-09-16
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA ANNA LEWANDOWSKA
Prokurent
2009-07-03
2016-11-07
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SPÓŁKI Z JEDNOOSOBOWO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANY JET WSPÓŁUDZIAŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST PISEMNE POWIADOMIENIE RADY NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST PISEMNA ZGODA RADY NADZORCZEJ.
ZBIGNIEW MARIAN OTT
PREZES
2001-04-09
2008-08-19
ANDRZEJ JACEK JEZIORSKI
PREZES
2008-08-19
2016-06-07
WALDEMAR ANDRZEJ DARAŻ
WICEPREZES
2008-09-16
2016-06-07
WALDEMAR ANDRZEJ DARAŻ
PREZES ZARZĄDU
2016-06-07
2016-11-07
2001-04-09
2016-11-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-09
2016-11-07
BIOGAZ INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-09
2016-11-07
GRUDZIĄDZKA, 159, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2015-07-01
2016-11-07
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-07-01
2016-11-07
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-07-01
2016-11-07
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-07-01
2016-11-07
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2015-07-01
2016-11-07
3523Z - HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
2015-07-01
2016-11-07
3530Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2015-07-01
2016-11-07
3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2015-07-01
2016-11-07
3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
2015-07-01
2016-11-07
4730Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
2015-07-01
2016-11-07
4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie